Bruno Liebi
domiciled in Stüsslingen, from Seftigen Active mandates: Landbeck AG Aarau Connected persons: Corina Weibel You can stay up to date through "Bruno Liebi", please log in or register free of charge.You are now following "Bruno Liebi"
Credit rating You can stay up to date through "Bruno Liebi", please log in or register free of charge.You are now following "Bruno Liebi"
|
Places where people with the name Bruno Liebi live
Sectors in which people with the name Bruno Liebi work
Production of bread and pastry
Production of bread and pastry
Private persons with the name Bruno Liebi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Bruno Liebi
Publication number: HR02-1004744863, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Chäsegge Landbeck GmbH, bisher in Gretzenbach, CHE-114.004.246, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, Publ. 6462354).
Statutenänderung:
10.10.2019.
Firma neu:
CupCakePop's GmbH.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Wannenstrasse 41, 8610 Uster.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [gestrichen: Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern per Brief, Telefax oder E-Mail zuzustellen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landbeck AG Aarau (CH-400.3.009.364-4), in Aarau, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Liebi, Bruno, von Seftigen, in Stüsslingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Weibel, Corina, von Oensingen, in Stüsslingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig-Mannino, Renate, österreichische Staatsangehörige, in Uster, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6462354, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Chäs-Egge Mauderli GmbH, in Gretzenbach, CH-241.4.007.167-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 21, Publ. 5162534).
Statutenänderung:
08.12.2011.
Firma neu:
Chäsegge Landbeck GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flak, Robert, von Ehrendingen, in Gretzenbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Mauderli, Susanna, von Stüsslingen und Trimbach, in Gretzenbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landbeck AG Aarau (CH-400.3.009.364-4), in Aarau, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Liebi, Bruno, von Seftigen, in Stüsslingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Weibel, Corina, von Oensingen, in Stüsslingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1216936, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Landbeck AG Aarau, in Aarau, Herstellung und Vertrieb von Bäckerei- und Konditoreiwaren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.1994, S. 4753).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liebi, Erwin, von Seftigen, in Aarau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stüsslingen, Präsident];
Liebi, Bruno, von Seftigen, in Stüsslingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Liebi, Susanne, von Seftigen, in Aarau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stüsslingen].