Olivier Levis
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: TZM Immo Holding AG, Atelier Olivier Levis AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Olivier Levis", please log in or register free of charge.You are now following "Olivier Levis"
Credit rating You can stay up to date through "Olivier Levis", please log in or register free of charge.You are now following "Olivier Levis"
|
Places where people with the name Olivier Levis live
Sectors in which people with the name Olivier Levis work
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Olivier Levis
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Olivier Levis
Publication number: HR02-1005350695, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hiroki AG, in Winkel, CHE-408.864.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005093976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Levis, Olivier, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Thomas, von Wil (SG), in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005093976, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hiroki AG, in Winkel, CHE-408.864.331, Rigistrasse 2, 8185 Winkel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.02.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Überbauung, das Halten und den Verkauf von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Patrick André Friedländer, Olivier Levis, beide von und in Zürich und Thomas Peter Moser, von Wil SG, in Winkel ZH das unter der Bezeichnung "Patrick Friedländer, Olivier Levis und Thomas Moser" geführte Geschäft der einfachen Gesellschaft gemäss Verträge vom 02.02.2021 und Übernahmebilanz per 30.11.2020 mit Aktiven von CHF 3'549'000.00 und Passiven von CHF 2'049'000.00, wofür 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'200'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Einladungen zur Generalversammlung erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Moser, Thomas, von Wil (SG), in Winkel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levis, Olivier, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004616739, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TZM Immo Holding AG, in Zürich, CHE-480.849.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2014, S.0, Publ. 1469031).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guldener, Adrian Peter, von Zürich, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mastai, Alexandra, von Bischofszell, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Levis, Olivier, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.