Thomas Leisi
domiciled in Zürich, from Oberembrach Active mandates: knipsbox GmbH Connected persons: Nadia Leisi You can stay up to date through "Thomas Leisi", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Leisi"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Leisi", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Leisi"
|
Places where people with the name Thomas Leisi live
Sectors in which people with the name Thomas Leisi work
Rental of consumer durables
Rental of consumer durables
Private persons with the name Thomas Leisi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thomas Leisi
Publication number: HR02-1005624160, Commercial Registry Office Zurich, (20)
knipsbox GmbH, in Zürich, CHE-138.260.886, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2014, S.0, Publ. 1437841).
Domizil neu:
Maienstrasse 8, 8050 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zihlmann, Urs André, von Beromünster, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisi, Nadia, von Oberembrach, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Leisi, Thomas, von Oberembrach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4416971, Commercial Registry Office Valais, (600)
Haus Steinbock AG, in Leukerbad, CHE-179.764.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2015, Publ. 1984211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler, Benjamin Fabian, von Matzingen, in Sierre, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leisi, Thomas Laurent, von Attiswil, in Lommiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisi, Sabina Franziska, von Attiswil, in Zuchwil, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lommiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1645815, Commercial Registry Office Valais, (600)
Haus Steinbock AG, in Visp, CHE-179.764.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2013, Publ. 935067).
Statutenänderung:
21.07.2014.
Sitz neu:
Leukerbad.
Domizil neu:
Untere Maressenstrasse 17, 3954 Leukerbad.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leisi, Sabina Franziska, von Attiswil, in Leukerbad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leisi, Sabina, in Lommiswil];
Leisi, Thomas Laurent, von Attiswil, in Lommiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leisi, Thomas].