Edy Leemann
domiciled in Oberglatt, from Glattfelden Active mandates: E. Leemann AG Connected persons: Eduard Leemann, Christina Leemann-Eberhard You can stay up to date through "Edy Leemann", please log in or register free of charge.You are now following "Edy Leemann"
Credit rating You can stay up to date through "Edy Leemann", please log in or register free of charge.You are now following "Edy Leemann"
|
Places where people with the name Edy Leemann live
Sectors in which people with the name Edy Leemann work
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name Edy Leemann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Edy Leemann
Publication number: HR02-1005296125, Commercial Registry Office Zurich, (20)
E. Leemann AG, in Eglisau, CHE-106.526.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 19.03.2003, S.17, Publ. 909326).
Statutenänderung:
20.08.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Autoreparatur-Werkstatt, An- und Verkauf von Motorfahrzeugen aller Art, sowie Handel mit Zubehör für Motorfahrzeuge. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung vom 29.11.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven des Geschäftes der Einzelfirma "Eduard Leemann", in Eglisau, gemäss Bilanz per 30.6.1989 zum Preise CHF 110'000.--, von dem CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.07.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berset-Treuhand AG, in Bülach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leemann, Edy, von Glattfelden, in Oberglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leemann, Eduard, von Stadel und Glattfelden, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].