Max Lauener
domiciled in Winterthur, from Altdorf (UR) Active mandates: Gastronomia de Pinto AG, Lauener AG and more Connected persons: Anna Maria Lauener, Marco Lauener, Gordana Lauener and more You can stay up to date through "Max Lauener", please log in or register free of charge.You are now following "Max Lauener"
Credit rating You can stay up to date through "Max Lauener", please log in or register free of charge.You are now following "Max Lauener"
|
Places where people with the name Max Lauener live
Sectors in which people with the name Max Lauener work
Operation of restaurants
Trading with various goods
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Operation of other financial institutions
Operation of restaurants
Trading with various goods
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Max Lauener
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Max Lauener
Publication number: 4158463, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Lauener AG, in Rapperswil-Jona, CHE-107.797.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2009, S. 13, Publ. 4981554).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauener-Vecchi, Carlo, von Altdorf UR, in Altdorf UR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauener, Max, von Altdorf UR, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Lauener, Gordana, kroatische Staatsangehörige, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6934786, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ABCD GmbH, in Henggart, CH-020.4.022.364-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2010, S. 20, Publ. 5754820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauener, Max, von Altdorf UR, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00;
Sicher, Valentin, von Gurtnellen, in Gurtnellen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerig, Bernhard, von Wassen, in Henggart, Gesellschafter und stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Sander, Thanh Lian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00.
Publication number: 4981554, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Lauener AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.018.471-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2007, S. 12, Publ. 3883576).
Statutenänderung:
15.12.2008.
Zweck neu:
An- und Verkauf von Uhren, Bijouterie und Juwelen, Ausführen von Reparaturen- und Servicearbeiten, An- und Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften sowie Erwerb von Aktien und Beteiligungen aller Art von Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 15.06.1979 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt von der bisherigen Kollektivgesellschaft 'Ringgenberg & Co.', in Rapperswil SG, den Geschäftsbetrieb gemäss Sacheinlagevertrag vom 15. Juni 1979 und Uebernahmebilanz per 31. Dezember 1978, mit sämtlichen Aktiven von CHF 1'185'475.10 und Passiven von CHF 33'073.65 zum Preise von CHF 1'152'401.45, wovon CHF 200'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief, sofern die Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Altdorf UR, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauener, Max, von Altdorf UR, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].