Andreas Lauener
domiciled in Pratteln, from Lauterbrunnen Active mandates: naturbüro KlG Connected persons: Anna Sollberger You can stay up to date through "Andreas Lauener", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Lauener"
Credit rating You can stay up to date through "Andreas Lauener", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Lauener"
|
Places where people with the name Andreas Lauener live
Sectors in which people with the name Andreas Lauener work
Other social services
Other social services
Private persons with the name Andreas Lauener
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andreas Lauener
Publication number: HR02-1005550515, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Verein Robi-Spiel-Aktionen Basel, in Basel, CHE-113.941.390, Verein (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005198566).
Statutenänderung:
24.05.2022.
Domizil neu:
Kasernenhof 10, 4058 Basel. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jansen, Daniel, von Frenkendorf, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauener, Andreas, von Lauterbrunnen, in Pratteln, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Tamino David, von Lauperswil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Lukas Christoph, von Basel, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burckhardt, Dr. Jenny Helene, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diouf, Aline Ursula, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Manuel, von Braunau, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Andrea Maria, von Trub, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Marlen, von Zunzgen, in Diepflingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonarburg Burkhard, Pia, von Basel, in Ziefen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005198566, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Verein Robi-Spiel-Aktionen Basel, in Basel, CHE-113.941.390, Verein (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843422).
Statutenänderung:
19.10.2020.
Domizil neu:
Klybeckstrasse 1b, 4057 Basel. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stirnimann, Peter, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kocher, Katrin, von Basel, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer Primavesi, Andreas Christoph, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Andrea Isabelle, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurneysen, Mathias Lukas, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaderli Amstutz, Peter, von Höchstetten, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jansen, Daniel, von Frenkendorf, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Lukas Christoph, von Basel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauener, Andreas, von Lauterbrunnen, in Pratteln, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommerhalder, Benjamin Raphael, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernli Rau, Therese, von Thalheim (AG), in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Tamino David, von Lauperswil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Corinne Isabelle, von Langenthal, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004952674, Commercial Registry Office Berne, (36)
Andreas Lauener GmbH, in Lauterbrunnen, CHE-109.104.132, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S.3, Publ. 5467588).
Domizil neu:
Chalet Liane, Stäublisegg 1505J, 3823 Wengen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauener, Andreas, von Lauterbrunnen, in Wengen (Lauterbrunnen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lauener-Bickel, Arlette, von Lauterbrunnen, in Wengen (Lauterbrunnen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederhäuser, Niklaus, von Wattenwil, in Wengen (Lauterbrunnen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Niederhäuser, Sabrina, von Wattenwil, in Wengen (Lauterbrunnen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.