Michel Laubscher
domiciled in Magden, from Lüscherz Active mandates: Edgewind GmbH Connected persons: Stefan Büttler You can stay up to date through "Michel Laubscher", please log in or register free of charge.You are now following "Michel Laubscher"
Credit rating You can stay up to date through "Michel Laubscher", please log in or register free of charge.You are now following "Michel Laubscher"
|
Places where people with the name Michel Laubscher live
Sectors in which people with the name Michel Laubscher work
IT services
IT services
Private persons with the name Michel Laubscher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Michel Laubscher
Publication number: HR02-1005006937, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Edgewind GmbH, in Basel, CHE-153.133.930, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004760488).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büttler, Stefan, von Mümliswil-Ramiswil, in Zunzgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Laubscher, Michel, von Lüscherz, in Magden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1004760488, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Edgewind GmbH, in Basel, CHE-153.133.930, Münchensteinerstr. 274A, 4053 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.10.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informations-Technologie, Digital Business Development und Management. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft das Angebot von Aus- und Weiterbildungen, der Handel mit Waren aller Art sowie die Organisation von Ausstellungen, Messen und Events. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Laubscher, Michel, von Lüscherz, in Magden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4140275, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Sélection Chocolatiers AG, bisher in Wetzikon (ZH), CHE-116.128.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3368399).
Statutenänderung:
06.03.2018.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Wellhauserweg 10, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Pralinen und Schokoladenspezialitäten sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laubscher, Michel, von Lüscherz, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orsini, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.