Christoph Wilhelm Lauber
domiciled in Zermatt, from Zermatt Active mandates: Alpgenossenschaft Stafelalp, Viehversicherungsgenossenschaft Zermatt and more Connected persons: Amedée Taugwalder, Alain Urban Kronig, Barbara Schuler and more You can stay up to date through "Christoph Wilhelm Lauber", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Wilhelm Lauber"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Wilhelm Lauber", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Wilhelm Lauber"
|
Places where people with the name Christoph Wilhelm Lauber live
Sectors in which people with the name Christoph Wilhelm Lauber work
Agricultural services
Operation of an insurance company
Trading with various goods
Agricultural services
Operation of an insurance company
Trading with various goods
Private persons with the name Christoph Wilhelm Lauber
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Wilhelm Lauber
Publication number: HR01-1004571219, Commercial Registry Office Valais, (600)
Alpgenossenschaft Stafelalp, in Zermatt, CHE-142.424.837, c/o Burgergemeinde Zermatt, Bahnhofstrasse 53, 3920 Zermatt, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.01.2019.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt die Bewirtschaftung der Stafelalp ob Zermatt, insbesondere durch die Herstellung von Alpprodukten, die Organisation der Nutzung der Weiden, einschliesslich des Unterhalts der notwendigen Einrichtungen (wie Stallungen, Zäune, Herdenschutz und dgl.) sowie die Pflege der Landschaft.
Anteilscheine:
CHF 500.--.
Publikationsorgan:
SHAB und Amtsblatt des Kantons Wallis. Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen mit einfachem Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen:
Schuler, Christian, von Zermatt, in Zermatt, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taugwalder, Amedée, von Zermatt, in Zermatt, Vizepräsident der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronig, Alain Urban, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Christoph Wilhelm, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Barbara, von Wald (BE), in Zermatt, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taugwalder-Gruber, Raphaela, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand Taugwalder AG (CHE-102.271.409), in Zermatt, Revisionsstelle.
Publication number: 2347211, Commercial Registry Office Valais, (600)
Viehversicherungsgenossenschaft Zermatt, in Zermatt, CHE-104.536.441, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2011, Publ. 6216044).
Statutenänderung:
24.01.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inderbinen, German, von Zermatt, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauber, Christoph Wilhelm, von Zermatt, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2128241, Commercial Registry Office Valais, (600)
Milchproduzentengenossenschaft Zermatt, in Zermatt, CHE-101.250.712, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2011, Publ. 6211544).
Statutenänderung:
13.06.2012.
Domizil neu:
Wiestiboden 10, 3920 Zermatt. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Josef jun., von Zermatt, in Zermatt, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inderbinen, German, von Zermatt, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taugwalder, Amedée, von Zermatt, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Christoph Wilhelm, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gobba, Reto, von Croglio, in Zermatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].