Marianne Langer
domiciled in Allschwil, from Beckenried Active mandates: Langer AG Connected persons: Boris Langer You can stay up to date through "Marianne Langer", please log in or register free of charge.You are now following "Marianne Langer"
Credit rating You can stay up to date through "Marianne Langer", please log in or register free of charge.You are now following "Marianne Langer"
|
Places where people with the name Marianne Langer live
Sectors in which people with the name Marianne Langer work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Marianne Langer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marianne Langer
Publication number: 3661943, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Langer AG, in Allschwil, CHE-108.388.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2011, Publ. 6266060).
Statutenänderung:
03.07.2017.
Sitz neu:
Biel-Benken.
Domizil neu:
Schulgasse 21, 4105 Biel-Benken BL.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die Aktionäre, sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Boris, von Beckenried, in Schönenbuch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Langer, Marianne, von Beckenried, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CH-280.3.918.834-3)].
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Langer GmbH, in Allschwil, Handel mit und Verwertung von chemisch-technischen Roh- und Endprodukten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.181 vom 22.09.1997, S.6950).
Statutenänderung:
15.09.1997.
Firma neu:
Langer AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF100000 [bisher: CHF20000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF100000 [bisher: CHF20000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF100000.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF1000.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB. Mit Beschluss vom 15.09.1997 hat die Gesellschafterversammlung der "Langer GmbH" die Erhöhung des Stammkapitals von CHF20000 auf CHF100000 und die Umwandlung der bisherigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das bisherige Stammkapital ist in Aktienkapital umgewandelt worden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langer, Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Allschwil, mit einer Stammeinlage von CHF7000, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Boris, von Beckenried, in Allschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF7000, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Langer, Marianne, von Beckenried, in Allschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF5000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Alltax AG, in Allschwil, Revisionsstelle.