Renaud Eric Langel
domiciled in La Croix-de-Rozon, from Courtelary Active mandates: Voisins de Collex Sàrl, CISG SA and more Connected persons: Philippe Vincent Büschi, Alain Bigin Younossian, Gérald Benjamin Langel and more You can stay up to date through "Renaud Eric Langel", please log in or register free of charge.You are now following "Renaud Eric Langel"
Credit rating You can stay up to date through "Renaud Eric Langel", please log in or register free of charge.You are now following "Renaud Eric Langel"
|
|
Eric Langel Renaud
domiciled in La Croix-de-Rozon, from Courtelary Active mandates: VOISINS du 105 SA Connected persons: Philippe Vincent Büschi You can stay up to date through "Eric Langel Renaud", please log in or register free of charge.You are now following "Eric Langel Renaud"
Credit rating You can stay up to date through "Eric Langel Renaud", please log in or register free of charge.You are now following "Eric Langel Renaud"
|
Places where people with the name Renaud Eric Langel live
Sectors in which people with the name Renaud Eric Langel work
Management of real estate portfolio properties
Operation of general healthcare facilities
Operation of hospitals
Mail order and retail e-commerce
Personal wellness and beauty services
IT services
Management of real estate portfolio properties
Operation of general healthcare facilities
Operation of hospitals
Mail order and retail e-commerce
Personal wellness and beauty services
IT services
Private persons with the name Renaud Eric Langel
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Renaud Eric Langel
Publication number: HR02-1005699635, Commercial Registry Office Berne, (36)
Zanatura SA, précédemment à Fribourg, CHE-201.131.137, société anonyme (du 03.06.2021, Publ. 1005205245).
Modification des statuts:
18.01.2023.
Nouveau siège:
Saint-Imier.
Nouvelle adresse:
Rue de la Société 1, 2610 St-Imier.
Nouveau but:
La société a pour but la vente en ligne, les prestations de services dans le domaine de la santé, du web et médias sociaux ainsi que le conseil d'entreprises. La société peut acquérir des immeubles et des biens immatériels.
La société peut également:
a) procéder à toutes transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières, ces dernières pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE);
b) prendre des participations à d'autres sociétés;
c) d'une manière générale, faire toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec le but social en Suisse et à l'étranger. La société peut avoir des filiales ou créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre recommandée, par lettre sous pli simple, par remise d'une lettre en mains propres, le destinataire devant être invité à signer un accusé de réception, courrier électronique ou par publication dans la FOSC. [biffé: Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification. ].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Van Kemenade, Stephanus, de Dully, à Bagnes (Val de Bagnes), président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Langel, Gérald, de Courtelary, à Conches (Chêne-Bougeries), président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Langel, Renaud Eric, de Courtelary, à La Croix-de-Rozon (Bardonnex), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: Langel , Renaud Eric, à Chêne-Bougeries].