Takeshi Kyogane
domiciled in Hyogo, from Japan Active mandates: DynamicElement AG, Fuji Seal Switzerland AG Connected persons: Friedrich Alfred Heinz Kisters, Jörg Franz Eberhardt, Marieke Ploegmakers and more You can stay up to date through "Takeshi Kyogane", please log in or register free of charge.You are now following "Takeshi Kyogane"
Credit rating You can stay up to date through "Takeshi Kyogane", please log in or register free of charge.You are now following "Takeshi Kyogane"
|
Places where people with the name Takeshi Kyogane live
Sectors in which people with the name Takeshi Kyogane work
IT services
Manufacturing of other machinery and parts thereof
IT services
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Private persons with the name Takeshi Kyogane
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Takeshi Kyogane
Publication number: HR02-1004780786, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
DynamicElement AG, in Kreuzlingen, CHE-362.588.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545563).
Statutenänderung:
26.11.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien) und 1'050'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien) und 800'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhardt, Dr. Jörg Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Meckenbeuren (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kyogane, Takeshi, japanischer Staatsangehöriger, in Hyogo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004586711, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Pago AG, in Grabs, CHE-101.656.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2017, S.0, Publ. 3343569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Okazaki, Shigeko, japanische Staatsangehörige, in Osaka (JP), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyogane, Takeshi, japanischer Staatsangehöriger, in Hyogo (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stuttgart (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sakurai, Shingo, japanischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2740841, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Pago AG, in Grabs, CHE-101.656.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2337415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Briccola, Silvio, von Glarus Süd, in Domat/Ems, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyogane, Takeshi, japanischer Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.