Barbara Kusters-Lattmann
domiciled in Hergiswil, from Stäfa Active mandates: BOXLY GmbH, EnergyHouzz Trading GmbH and more Connected persons: Robert Martin Kusters, Robert Martin Kusters You can stay up to date through "Barbara Kusters-Lattmann", please log in or register free of charge.You are now following "Barbara Kusters-Lattmann"
Credit rating You can stay up to date through "Barbara Kusters-Lattmann", please log in or register free of charge.You are now following "Barbara Kusters-Lattmann"
|
Places where people with the name Barbara Kusters-Lattmann live
Sectors in which people with the name Barbara Kusters-Lattmann work
Warehousing and logistics
Other construction
Operation of other financial institutions
Other freelance work
Warehousing and logistics
Other construction
Operation of other financial institutions
Other freelance work
Private persons with the name Barbara Kusters-Lattmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Barbara Kusters-Lattmann
Publication number: HR02-1006136549, Commercial Registry Office Nidwalden
Sun Capital Fund AG, bisher in Luzern, CHE-458.093.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2022, Publ. 1005609792).
Statutenänderung:
29.08.2024.
Sitz neu:
Hergiswil (NW).
Domizil neu:
Seestrasse 41, 6052 Hergiswil NW.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschafter erfolgen durch einfachen Brief, per Telefax oder E-Mail an die Adresse der im Aktienbuch eingetragen Aktionäre.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kusters-Lattmann, Barbara, von Stäfa, in Hergiswil (NW), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saas-Fee];
Kusters, Robert Martin, von Stäfa, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saas-Fee].
Publication number: HR02-1005715322, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SwissBox SelfStorage GmbH, in Luzern, CHE-211.887.509, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2022, Publ. 1005621827).
Statutenänderung:
22.03.2023.
Firma neu:
BOXLY GmbH. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kusters, Robert Martin, von Stäfa, in Saas-Fee, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kusters-Lattmann, Barbara, von Stäfa, in Hergiswil (NW), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saas-Fee, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005621827, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SwissBox SelfStorage GmbH, in Luzern, CHE-211.887.509, c/o MOORE STEPHENS LUZERN AG, Obergrundstrasse 61, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Mieten und Vermieten, die Bereitstellung und Verwaltung von Lagerflächen, von kommerziellen und administrativen Flächen, von Fahrzeugen, den Transport und Logistikdienstleistungen. Sie bezweckt die Vermittlung von Versicherungen, den Betrieb eines E-Shops sowie den Kauf und Verkauf von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Gesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Personal verleihen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, Grundstücke, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten oder weiter veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Mit Erklärung vom 29.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sun Capital Fund AG (CHE-458.093.995), in Luzern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kusters-Lattmann, Barbara, von Stäfa, in Saas-Fee, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Kusters, Robert Martin, von Stäfa, in Saas-Fee, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.