Rolf Kuratli
domiciled in Zezikon, from Nesslau Active mandates: SSI Schäfer AG Connected persons: Marc Mangold, Daniel Urech, Mauro Giuseppe Lunardelli and more You can stay up to date through "Rolf Kuratli", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Kuratli"
Credit rating You can stay up to date through "Rolf Kuratli", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Kuratli"
|
|
Rolf Kuratli
domiciled in Luzern, from Luzern and Nesslau Active mandates: Kuratli Finanz Luzern Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Rolf Kuratli", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Kuratli"
Credit rating You can stay up to date through "Rolf Kuratli", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Kuratli"
|
Places where people with the name Rolf Kuratli live
Sectors in which people with the name Rolf Kuratli work
Trading with various goods
Secretarial and office administration services
Trading with various goods
Secretarial and office administration services
Private persons with the name Rolf Kuratli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rolf Kuratli
Publication number: HR01-1005423850, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Kuratli Finanz Luzern, in Luzern, CHE-205.297.920, Kellerstrasse 10, 6005 Luzern, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Das Einzelunternehmen bezweckt die Erbringung von kaufmännischen und administrativen Unterstützungs- und Beratungsdienstleistungen aller Art für regionale KMU's.
Eingetragene Personen:
Kuratli, Rolf, von Luzern und Nesslau, in Luzern, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005217214, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Arlewo AG, in Luzern, CHE-108.022.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005163538).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der arag Immobilien-Treuhand AG Schwyz, in Schwyz (CHE-429.322.113), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 205'079.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 84'611.13 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Svito AG, in Schwyz (CHE-102.817.389), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 454'918.92 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 137'249.98 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli, Rolf, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Monika, von Sachseln, in Steinerberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Thomas, von Luzern, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004673477, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
SSI Schäfer AG, in Neunkirch, CHE-101.423.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2019, Publ. 1004617023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
H. Keller Revision und Treuhand AG, in Wittenbach, Revisionsstelle;
Bauer, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
audax ag, Zweigniederlassung Stein am Rhein (CHE-249.047.765), in Stein am Rhein, Revisionsstelle;
Kuratli, Rolf, von Nesslau, in Zezikon (Affeltrangen), mit Kollektivprokura zu zweien.