Karl Kurath
domiciled in Tscherlach, from Flums Active mandates: Kurath Bausanierung GmbH Connected persons: Lotti Gubser Kurath, Samuel Kurath You can stay up to date through "Karl Kurath", please log in or register free of charge.You are now following "Karl Kurath"
Credit rating You can stay up to date through "Karl Kurath", please log in or register free of charge.You are now following "Karl Kurath"
|
Places where people with the name Karl Kurath live
Sectors in which people with the name Karl Kurath work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Karl Kurath
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Karl Kurath
Publication number: 5623000, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Kurath Bausanierung GmbH, in Walenstadt, CH-320.4.067.116-4, Johannesstrasse 3, 8881 Tscherlach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.04.2010.
Zweck:
Planung und Ausführung von energetischen Sanierungen sowie Elementbauten und Zimmereiarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. .
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kurath, Karl, von Flums, in Tscherlach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kurath, Samuel, von Flums, in Tscherlach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Gubser Kurath, Lotti, von Quarten, in Tscherlach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1081148, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Kurath Holzbau AG, in Flums, Betrieb einer Zimmerei usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2001, S. 9036).
Domizil neu:
Guschastrasse 7, 8890 Flums. [Das weitere Geschäftslokal wurde aufgehoben]. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Siechengut, 7307 Jenins].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurath, Karl, von Flums, in Berschis (Walenstadt), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kurath-Müller, Ursula, von Flums und Walenstadt, in Wangs (Vilters-Wangs), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Interbrain Treuhand GmbH, in Walzenhausen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurath, Stefan, von Flums, in Flumserberg Grossberg (Flums), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Flums, Mitglied];
Kurath, Claudia, von Flums, in Flumserberg Grossberg (Flums), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
EBERLE & PARTNER TREUHAND UND REVISION AG, in Mels, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Kurath Holzbau AG, in F l u m s, Betrieb einer Zimmerei usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.1993, S. 1173).
Statutenänderung:
16.12.1999.
Zweck neu:
Betrieb einer Zimmerei;
Verwaltung, Vermittlung und Finanzierung von Liegenschaften aller Art;
Durchführung von Finanzgeschäften für eigene und fremde Rechnung im In- und Ausland;
Beteiligung an andern Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.- [bisher: CHF 100'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 60'000.-.
Aktien neu:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1 000.-].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Weiteres Geschäftslokal:
Siechengut, 7307 Jenins.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurath, Bruno, von Flums, in Erlinsbach, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurath, Karl, von Flums, in Berschis (Walenstadt), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Kurath- Müller, Ursula, von Flums und Walenstadt, in Wangs (Vilters-Wangs), Mitglied, mit Einzelunterschrift.