Roman Kupper
domiciled in Kriens, from Kriens Active mandates: XiraMem AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Roman Kupper", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Kupper"
Credit rating You can stay up to date through "Roman Kupper", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Kupper"
|
Places where people with the name Roman Kupper live
Sectors in which people with the name Roman Kupper work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Roman Kupper
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roman Kupper
Publication number: HR02-1005208525, Commercial Registry Office Zug, (170)
TRIARX AG, in Hünenberg, CHE-112.812.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200414).
Statutenänderung:
05.05.2021.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellsohaft ist die Unternehmensberatung im Bereich der strategischen Positionierung und Turnaround sowie den Aufbau von Supply Chain Lösungen und Marktentwicklung mit internationaler Basis, insbesondere im asiatischen Handelsraum, sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Zudem die Beratung und der Aufbau von Kreuzfahrtschiff-Markten und -Industrien, einschliesslich der Handel von Kreuzfahrt-Schiffen, Akquisition von Hafen und Weriten, Tourismus-Ressorts und operativen Kreuzfahrtschiff Betriebsgesellschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Vertrage abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner im In- und Ausland Filialen, Betriebsstätten und Zweigniederlassungen errichten sowie im Rahmen des Gesetzes Liegenschaften, lmmaterialgüterrechte und Wertschriften erwerben bzw. errichten, verwalten, belasten und verkaufen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kupper, Roman, von Kriens und Sempach, in Kriens, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].
Publication number: 4209733, Commercial Registry Office Zug, (170)
Mungo Holding AG, in Hünenberg, CHE-400.438.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2015, Publ. 2539463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kupper, Roman, von Kriens, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Annaheim, Olivier Werner, von Zofingen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wang, Zen-Jiang, von Oberengstringen, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzberger, Felix, von Winterthur, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4207093, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Mungo Befestigungstechnik AG, in Olten, CHE-107.087.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4091193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wang, Zen-Jiang, von Oberengstringen, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schefer, Arnold, von Teufen (AR), in Kappel (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Matthias, von Biglen, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kupper, Roman Otto, von Kriens, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzberger, Felix, von Winterthur, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.