Ulrich Kunz
domiciled in Dürnten, from Wald (ZH) Active mandates: perspectas gmbh, Kunz Worklife Sparring Connected persons: Beat Rebsamen, Nicole Rebsamen You can stay up to date through "Ulrich Kunz", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Kunz"
Credit rating You can stay up to date through "Ulrich Kunz", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Kunz"
|
|
Ulrich Kunz
domiciled in Kirchberg, from Ersigen Active mandates: WIKU Spezialmontagen, Widmer u. Kunz Connected persons: Stefan Widmer You can stay up to date through "Ulrich Kunz", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Kunz"
Credit rating You can stay up to date through "Ulrich Kunz", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Kunz"
|
Places where people with the name Ulrich Kunz live
Sectors in which people with the name Ulrich Kunz work
Services regarding management consulting
Other social services
Other building work (incl. Interior finishing)
Services regarding management consulting
Other social services
Other building work (incl. Interior finishing)
Private persons with the name Ulrich Kunz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ulrich Kunz
Publication number: HR02-1005146735, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Ulrich Kunz AG Baugeschäft, in Neunforn, CHE-107.466.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2014, S.0, Publ. 1688245).
Statutenänderung:
10.03.2021.
Firma neu:
Kunz AG Baugeschäft.
Sitz neu:
Bottighofen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 34, 8598 Bottighofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Ulrich, von Wald ZH, in Oberneunforn (Neunforn), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetsch, Christian, von Grabs, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004812030, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schmittenbach Garage AG, in Wald (ZH), CHE-105.142.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2002, S.18, Publ. 657762).
Statutenänderung:
10.01.2020.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 09.06.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Garageeinrichtungen, Büroeinrichtungen, Magazinraumeinrichtungen, Velowerkstatteinrichtungen, Pneuraumeinrichtungen, Waschraumeinrichtungen, diverse Ersatzteile sowie einen Ölvorrat zum Preise von höchstens CHF 17'500.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 10.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Ulrich, von Grosswangen, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
MTS Müller Treuhand Steg, in Fischenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leemann, Ruth, von Stadel, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uster].
Publication number: HR02-1004569402, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Electrosuisse Service AG, in Fehraltorf, CHE-106.146.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, S.0, Publ. 3613475).
Statutenänderung:
21.01.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von verschiedenen Dienstleistungen im Umfeld von Energieversorgungsinstallationen und dem sicheren Umgang mit Elektrizität. Dies beinhaltet unter anderem die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Elektroinstallationskontrollen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Ulrich, von Wald ZH, in Dürnten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avak, Björn Hendrik, von Glarus Nord, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.