Albert Kunz
domiciled in Luzern, from Trub Active mandates: Ueli's Marktstand Albert Kunz Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Albert Kunz", please log in or register free of charge.You are now following "Albert Kunz"
Credit rating You can stay up to date through "Albert Kunz", please log in or register free of charge.You are now following "Albert Kunz"
|
|
Albert Kunz
domiciled in Küssnacht am Rigi, from Emmen Active mandates: Kunz Architektur AG Connected persons: Annalies Kunz You can stay up to date through "Albert Kunz", please log in or register free of charge.You are now following "Albert Kunz"
Credit rating You can stay up to date through "Albert Kunz", please log in or register free of charge.You are now following "Albert Kunz"
|
Places where people with the name Albert Kunz live
Sectors in which people with the name Albert Kunz work
Operation of sales stands and public markets
Architectural and engineering activities
Operation of sales stands and public markets
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Albert Kunz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Albert Kunz
Publication number: 2047085, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
JURA Elektroapparate AG, in Niederbuchsiten, CHE-105.967.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2014, Publ. 1513857).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne, Adrian, von Pfäfers, in Horn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kunz, Albert, von Trub, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eggenschwiler, Roland, von Aedermannsdorf, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Daniel, von Eriswil, in Aarwangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Peduzzi, Reto, von Trimbach, in Brittnau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6436380, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SD Services GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.070.370-5, Kräzernstrasse 10, 9014 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.11.2011.
Zweck:
Betrieb von Gastrounternehmen sowie der Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Gastroartikel. Die SD Services GmbH kann im Inland und Ausland Tochtergesellschaften eröffnen und Zweigniederlassungen errichten, Erwerb, Halten, Verwalten und Verkauf von anderen Unternehmungen durchführen sowie deren Beratung, Liegenschaften und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.11.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Maciolek, Malgorzata, polnische Staatsangehörige, in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kunz, Albert, von Trub, in Luzern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 5202044, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
GENOSSENSCHAFT ALTERSSIEDLUNG ARBON, in Arbon, CH-440.5.003.349-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2005, S. 9, Publ. 3059702).
Statutenänderung:
22.06.2009.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in Arbon die Erstellung und den Betrieb von preisgünstigen altersgerechten Wohnungen;
die Erbringung von Dienstleistungen für ihre Mieter, um deren Selbständigkeit zu unterstützen (z.B. Betreutes Wohnen);
Betrieb des Hauses Bellevue als Alters- und Pflegeheim. Sie kann die Erfüllung ähnlicher Aufgaben übernehmen oder sich daran beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Karl, von Arbon, in Steinach, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gimmel-Zinn, Ricarda, von Arbon, in Arbon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Markus, von Neuenkirch, in Arbon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Käthi, von Amriswil, in Steinach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bütikofer, Erika, von Ersigen, in Arbon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fehlmann, Paul, von Remigen, in Egnach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner-Bader, Lina, von St. Gallen, in Arbon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Albert, von Mönchaltorf, in Stachen (Arbon), Vizepräsident und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Dr. Christoph, von Thal, in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rother, Joachim, von Frutigen, in Stachen (Arbon), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brüschweiler, Andreas, von Salmsach, in Frasnacht (Arbon), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gradenecker, Verena, von St. Gallen, in Arbon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niggli, Jürg, von Fideris und Basel, in Arbon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiher-Egger, Heidi, von Jenins und Zürich, in Arbon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lienhard & Partner AG, Wirtschaftsprüfung und Beratung, in Zürich (CH-020.3.006.980-2), Revisionsstelle.