Urs Küry
domiciled in Witterswil, from Hofstetten-Flüh Active mandates: Agripower Swiss AG Connected persons: Jean-Pierre Dionys Tschudi-Huggel You can stay up to date through "Urs Küry", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Küry"
Credit rating You can stay up to date through "Urs Küry", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Küry"
|
Places where people with the name Urs Küry live
Sectors in which people with the name Urs Küry work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Urs Küry
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Urs Küry
Publication number: 2932789, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Verein JUFA, in Basel, CHE-107.736.427, Verein (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2011, Publ. 6322956).
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vertrag vom 15.06.2016 Aktiven von CHF 12'154.00 auf die Sonnenhof Arlesheim AG, in Arlesheim (CHE-114.937.698).
Gegenleistung:
Keine.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küry, Ursula, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marhenke, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Susanne, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Maximilian, von Triengen, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kneubühler, Giuseppa, von Kirchberg SG, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Sylvia Michèle, von Kölliken, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4892798, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Jufa, in Basel, CH-270.6.000.148-8, Verein (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2007, S. 5, Publ. 4156212).
Statutenänderung:
22.11.2007.
Name neu:
Verein JUFA.
Zweck neu:
Auf anthroposophischer Grundlage bietet der Verein seelenpflegebedürftigen Menschen aller Altersstufen einen geschützten Entfaltungsraum und ganzheitliche, von persönlicher Verbundenheit und fachlicher Kompetenz getragene Förderung basierend auf dem JUFA -Leitbild an.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Spenden, Legate, Stiftungsbeträge, Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Subventionen (der öffentlichen Hand) und Erträge aus dem Vereinsvermögen. [gestrichen: Mittel: Schulgelder, Beiträge der Mitglieder und Dritter, Subventionen, Leistungen von Versicherungsbeiträgen, Geschenke und andere Zuwendungen wie Legate und Erbschaften.].Organisation neu: Mitgliederversammlung, Vorstand von mindestens fünf Mitgliedern, Geschäftsleitung und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janssen, Anne, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Kommission;
Lüthi, Anatol, von Linden, in Basel, Mitglied der Kommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Almuth, von Basel, in Steinen-Endenburg (DE), Präsidentin der Kommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwob, Max, von Ramlinsburg, in Dornach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Kommission mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küry, Ursula, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Kommission mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Löffel, Johanna, von Müntschemier, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marhenke, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Susanne, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, René, von Buus, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift mit einem Mitglied der Kommission];
Gasser, Michael, von Haldenstein, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Krauter, Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Lips, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift mit einem Mitglied der Kommission].
Publication number: 3018508, Commercial Registry Office Berne, (36)
Agripower Swiss AG, in Lyss, CH-073.3.016.771-9, Hohfuhrenweg 4, 3250 Lyss, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
5.09.2005.
Zweck:
Projektierung, Konstruktion und Betrieb von Biomassekraftwerken im In- und Ausland. Halten von und Handel mit Beteiligungen an Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Zweck, Handel mit Biomasse und elektrischer und thermischer Energie. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Tschudi, Jean-Pierre, von Schwanden GL, in Jens, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Küry, Urs, von Hofstetten-Flüh, in Witterswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
GEWERBE TREUHAND UND REVISION Aktiengesellschaft B. Fricker, in Neftenbach, Revisionsstelle.