Harald Küper
domiciled in Bochum, from Germany Active mandates: Wiroh AG Connected persons: Roman Sgier You can stay up to date through "Harald Küper", please log in or register free of charge.You are now following "Harald Küper"
Credit rating You can stay up to date through "Harald Küper", please log in or register free of charge.You are now following "Harald Küper"
|
Places where people with the name Harald Küper live
Sectors in which people with the name Harald Küper work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Harald Küper
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Harald Küper
Publication number: HR02-1005805436, Commercial Registry Office Graubünden
Wiroh AG, bisher in Langnau am Albis, CHE-101.553.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153457).
Statutenänderung:
19.07.2023.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
c/o Bearth & Partner, Steuerberatung und Treuhand AG, Quaderstrasse 18, 7000 Chur.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberling, Ruth, von Ottenbach, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küper, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Bochum (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sgier, Roman, von Lumnezia, in Chur, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005135515, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wiroh AG, in Langnau am Albis, CHE-101.553.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2010, S.26, Publ. 5834698).
Statutenänderung:
16.03.2021.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel und Vertrieb von Konsumgütern aller Art. Ferner tätigt die Firma Vermögensanlagen und Finanzierungen und kann sich an Unternehmungen aller Art beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küper, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Bochum (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grossniklaus Treuhand AG (CHE-107.927.619), in Langnau am Albis, Revisionsstelle [bisher: Grossniklaus Treuhand AG (CH-020.3.001.011-2)].