Philipp Kündig
domiciled in Oberlunkhofen, from Schwyz Active mandates: Siemens Fuel Gasification Technology Holding AG Connected persons: Peter W. Müller, Michael Christian Schultheiss You can stay up to date through "Philipp Kündig", please log in or register free of charge.You are now following "Philipp Kündig"
Credit rating You can stay up to date through "Philipp Kündig", please log in or register free of charge.You are now following "Philipp Kündig"
|
Places where people with the name Philipp Kündig live
Sectors in which people with the name Philipp Kündig work
Operation of investment companies
Operation of investment companies
Private persons with the name Philipp Kündig
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Philipp Kündig
Publication number: HR02-1004947290, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schönau Sanitär + Heizung AG, in Wetzikon (ZH), CHE-101.315.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2012, S.0, Publ. 6505888). Gemäss Erklärung vom 08.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kündig, Felix, von Bauma, in Wetzikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bleichenbacher + Steiger Treuhand AG (CH-300.3.010.830-2), in Herisau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Philipp, von Hittnau und Bauma, in Wetzikon (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004941887, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Kavima-Immobilien AG, in Au (SG), CHE-103.059.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, S.0, Publ. 6127802).
Statutenänderung:
08.07.2020.
Zweck neu:
Die Firma bezweckt den Erwerb, Bau, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Gruppengesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
180 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 180 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 23.03.1979 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach erfolgter Gründung das Grundstück Parz. Nr. 32, in Dornach, Gde. Au SG, zum Gesamtpreis von CHF 770'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.07.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kündig, Felix, von Bauma, in Wetzikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bleichenbacher + Steiger Treuhand AG, in Herisau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Philipp, von Bauma und Hittnau, in Wetzikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004803371, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dresser Rand Sales Company GmbH, in Zürich, CHE-100.617.543, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2018, Publ. 4410737).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schultheiss, Michael Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Weiningen (ZH), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Kündig, Philipp, von Schwyz, in Oberlunkhofen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Tanja, von Beggingen, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegler, Corinna, deutsche Staatsangehörige, in Widen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.