Adrian Kropf
domiciled in Toffen, from Teuffenthal (BE) Active mandates: UNIVERSAL-SPORT GRUPPE GENOSSENSCHAFT Connected persons: Jolanda Kammermann, Christian Vifian, Silvia Wägli You can stay up to date through "Adrian Kropf", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Kropf"
Credit rating You can stay up to date through "Adrian Kropf", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Kropf"
|
Places where people with the name Adrian Kropf live
Sectors in which people with the name Adrian Kropf work
Trading with recreational products
Trading with recreational products
Private persons with the name Adrian Kropf
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Adrian Kropf
Publication number: 4126916, Commercial Registry Office Berne, (36)
Panora GmbH, bisher in Sigriswil, CH-092.4.016.963-4, Betrieb des Hotels und Restaurants Panorama, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2006, S. 5, Publ. 3216614).
Statutenänderung:
18.09.2007.
Sitz neu:
Heimberg.
Domizil neu:
Schwalbenweg 40, 3627 Heimberg.
Zweck neu:
Betrieb von Hotels und Restaurants. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kropf-Michael, Antje, deutsche Staatsangehörige, in Aeschlen ob Gunten (Sigriswil), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 35'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kropf, Adrian, von Teuffenthal BE, in Heimberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 70'000.-- [bisher: in Aeschlen ob Gunten (Sigriswil), mit einer Stammeinlage von CHF 35'000.--].
Publication number: 3216614, Commercial Registry Office Berne, (36)
Panora GmbH, in Sigriswil, CH-092.4.016.963-4, Betrieb des Hotels und Restaurants Panorama, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2006, S. 6, Publ. 3199634).
Statutenänderung:
10.01.2006.
Stammkapital neu:
CHF 70'000.-- [bisher: CHF 40'000.--].
Liberierung Stammkapital:
CHF 70'000.--. [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 40'000.-- ].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kropf, Adrian, von Teuffenthal BE, in Aeschlen ob Gunten (Sigriswil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 35'000.-- [bisher: in Merligen (Sigriswil), mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--];
Kropf-Michael, Antje, deutsche Staatsangehörige, in Aeschlen ob Gunten (Sigriswil), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 35'000.-- [bisher: in Merligen (Sigriswil), mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--].
Publication number: 2672080, Commercial Registry Office Berne, (36)
Panora GmbH, in Sigriswil, CH-092.4.016.963-4, Dorfstrasse, 3656 Aeschlen ob Gunten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.01.2005.
Zweck:
Betrieb des Hotels und Restaurants Panorama. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 40'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 40'000.-- Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen:
Kropf, Adrian, von Teuffenthal BE, in Merligen (Gde. Sigriswil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Kropf-Michael, Antje, von Teuffenthal und deutsche Staatsangehörige, in Merligen (Gde. Sigriswil), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.