Kay Torsten Kröger
domiciled in St. Gallen, from Disentis/Mustér and St. Gallen Active mandates: Archibald AG, K&L Architekten AG Connected persons: Thomas Lehmann, Flurin Ghilardi, Johanna Deinet and more You can stay up to date through "Kay Torsten Kröger", please log in or register free of charge.You are now following "Kay Torsten Kröger"
Credit rating You can stay up to date through "Kay Torsten Kröger", please log in or register free of charge.You are now following "Kay Torsten Kröger"
|
Places where people with the name Kay Torsten Kröger live
Sectors in which people with the name Kay Torsten Kröger work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Kay Torsten Kröger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Kay Torsten Kröger
Publication number: HR02-1005933004, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
K&L Architekten AG, in St. Gallen, CHE-105.120.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004551092).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Thomas, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Andwil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kröger, Kay Torsten, von Disentis/Mustér, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Deinet, Johanna, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Ghilardi, Flurin, von Wattwil, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
FLT Fürstenland Treuhand GmbH (CHE-109.055.120), in Gossau SG, Revisionsstelle [bisher: FLT Fürstenland Treuhand GmbH (CH-320.4.049.930-3)]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Publication number: HR02-1005086041, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Archibald AG, bisher in Teufen (AR), CHE-474.799.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004958042).
Statutenänderung:
05.01.2021.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Obere Berneggstrasse 66, 9012 St. Gallen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laesser, Prof. Dr. Christian, von Wiliberg, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kröger, Kay Torsten, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lehmann, Thomas, von Andwil (SG), in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004551092, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
K&L Architekten AG, in St. Gallen, CHE-105.120.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, Publ. 5002888).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kröger, Kay Torsten, von Disentis/Mustér, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].