Pascal Krapf
domiciled in Scheuren, from Gaiserwald Active mandates: Babycenter Schweiz AG, Häusler Aktiengesellschaft Connected persons: Hermann Lorenz Vögtli, Hermann Lorenz Vögtli, Reto Ponato You can stay up to date through "Pascal Krapf", please log in or register free of charge.You are now following "Pascal Krapf"
Credit rating You can stay up to date through "Pascal Krapf", please log in or register free of charge.You are now following "Pascal Krapf"
|
Places where people with the name Pascal Krapf live
Sectors in which people with the name Pascal Krapf work
Trading with various goods
Trading in household appliances and related goods
Trading with various goods
Trading in household appliances and related goods
Private persons with the name Pascal Krapf
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Pascal Krapf
Publication number: HR02-1005839805, Commercial Registry Office Berne, (36)
Häusler Aktiengesellschaft, in Urtenen-Schönbühl, CHE-107.194.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, S.0, Publ. 2429331).
Domizil neu:
Schützenmauerweg 4, 3322 Urtenen-Schönbühl.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögtli, Hermann, von Himmelried, in Kappelen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Krapf, Pascal, von Gaiserwald, in Scheuren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Moosseedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2828211, Commercial Registry Office Berne, (36)
Babycenter Zollikofen AG, in Zollikofen, CHE-109.081.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2013, Publ. 1148609).
Statutenänderung:
04.05.2016.
Firma neu:
Babycenter Schweiz AG.
Sitz neu:
Urtenen-Schönbühl.
Domizil neu:
Schützenmauerweg 4, 3322 Urtenen-Schönbühl.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Detailhandel durch Betrieb eines oder mehrerer Verkaufsgeschäfte mit Kinderartikeln in der Schweiz sowie eines Online-Shops. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage- und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme gemäss Vertrag vom 22.06.2001 und Bilanz per 31.12.2000: Diverses Warenlager (Kinderwagen, Möbel, Autositze usw.), Betriebseinrichtungen und Mobiliar (Büro- und Ladeneinrichtungen wie Kasse, Photokopierer, Kühlschrank, Tresor usw.), zum Übernahmepreis von CHF 250'000.--, wofür den Sacheinlegern 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 150'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krapf, Pascal, von Gaiserwald, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2429331, Commercial Registry Office Berne, (36)
Häusler Aktiengesellschaft, in Urtenen-Schönbühl, CHE-107.194.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2009, S. 5, Publ. 5259024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häusler, Hans-Ulrich, von Gondiswil, in Urtenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häusler, Bernhard, von Gondiswil, in Urtenen, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögtli, Hermann, von Himmelried, in Kappelen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Krapf, Pascal, von Gaiserwald, in Moosseedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ponato, Reto, von Hombrechtikon, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.