Kai Marcus Kohfeld
domiciled in Niederbipp, from Deutschland and Niederbipp Active mandates: Wolino GmbH, Alpine Professional AG Connected persons: Sandra Kohfeld-Freudiger You can stay up to date through "Kai Marcus Kohfeld", please log in or register free of charge.You are now following "Kai Marcus Kohfeld"
Credit rating You can stay up to date through "Kai Marcus Kohfeld", please log in or register free of charge.You are now following "Kai Marcus Kohfeld"
|
Places where people with the name Kai Marcus Kohfeld live
Sectors in which people with the name Kai Marcus Kohfeld work
Trading with recreational products
Trading with various goods
Trading with recreational products
Trading with various goods
Private persons with the name Kai Marcus Kohfeld
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Kai Marcus Kohfeld
Publication number: HR01-1006069710, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wolino GmbH (Wolino Sàrl) (Wolino Sagl) (Wolino LLC), in Niederbipp, CHE-247.021.418, Galmisweg 38, 4704 Niederbipp, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Einzel- und Grosshandel mit Camping- und Outdoor-Artikeln, die Führung von Ladengeschäften, die Erstellung und den Betrieb von Internet-Shops und Webpräsenzen sowie die Erbringung aller damit verbundener Dienstleistungen. Darüber hinaus bezweckt sie den Handel mit sowie den Import und Export von Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen beteiligen und ähnliche oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Vertretungen von in- und ausländischen Unternehmen übernehmen und abgeben, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, sowie Handel mit branchenfremden Produkten betreiben. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung durchführen und Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen, Domains und andere Rechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Darüber hinaus kann sie alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 04.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kohfeld, Kai Marcus, von Niederbipp, in Niederbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2399695, Commercial Registry Office Berne, (36)
MMC Marketing & Media Concept GmbH, in Niederbipp, CHE-112.802.998, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2013, Publ. 1220423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohfeld, Kai Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Niederbipp, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann-Schwarz, Oktavia, deutsche Staatsangehörige, in Niederbipp, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Treufina Holding AG (CHE-114.300.845), in Niederbipp, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Treufina Holding AG (CH-036.3.041.950-6)].
Publication number: 2386913, Commercial Registry Office Berne, (36)
Alpine Professional AG, in Niederbipp, CHE-409.992.859, Galmisweg 38, 4704 Niederbipp, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.09.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, sowie die Durchführung damit zusammenhängender Finanzierungen, sie kann sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen, Patente erwerben, halten oder veräussern, Grundstücke, Wertschriften und Immaterialgüterrechte, insbesondere Lizenzen, erwerben, verwalten, belasten und veräussern, sowie Managementdienstleistungen anbieten und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten und veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind, Handel mit Waren aller Art.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.09.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kohfeld, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Niederbipp, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schmid-Freudiger, Sandra, von Niederbipp, in Niederbipp, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.