Willi Köchli
domiciled in Meilen, from Dielsdorf Active mandates: Kex AG Connected persons: Christian Köchli You can stay up to date through "Willi Köchli", please log in or register free of charge.You are now following "Willi Köchli"
Credit rating You can stay up to date through "Willi Köchli", please log in or register free of charge.You are now following "Willi Köchli"
|
Places where people with the name Willi Köchli live
Sectors in which people with the name Willi Köchli work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Willi Köchli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Willi Köchli
Publication number: 4639814, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Detaillistenverbund Treffpunkt, in Bern, CH-035.5.035.542-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2005, S. 2, Publ. 3077446).
Statutenänderung:
8.11.2006, 5.03.2008.
Zweck vollständig:
Die Genossenschaft Detaillistenverbund Treffpunkt hat zum Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe unter der Marke Treffpunkt den Auftritt und die Marktbearbeitung der angeschlossenen Genossenschafter zu fördern und zu unterstützen.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Eintrag gestrichen gemäss Art. 87 j. HRegV] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Keine persönliche Haftung oder Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Beitrags- und Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist zur Übernahme von mindestens einem Anteilschein von CHF 200.-- verpflichtet.].
Mitteilungen an Genossenschafter:
mit Rundschreiben. Gemäss Erklärung der Mitglieder vom 05.03.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaum, Ernst, von Wattenwil, in Wattenwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Armin, von Lützelflüh, in Heimisbach (Trachselwald), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köchli, Willi, von Triengen, in Moosleerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Nicole, von Wünnewil-Flamatt, in Bösingen, Kontrollstelle;
Jungo, Patrick, von Düdingen, in Plaffeien, Kontrollstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Christian, von Eggiwil, in Eggiwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Frei, Markus Andreas, von Niederbipp, in Courroux, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, René, von Leuggern, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Nicole, von Trubschachen, in Bösingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ottiger-Dahinden, Rita, von Rickenbach LU und Schüpfheim, in Rickenbach LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3077446, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Detaillistenverbund Treffpunkt, in Bern, CH-035.5.035.542-9, c/o Verband Schweizerischer Lebensmitteldetaillisten (VELDEDES), Falkenplatz 1, 3012 Bern, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.08.2005.
Zweck:
In gemeinsamer Selbsthilfe unter der Marke Treffpunkt den Auftritt und die Marktbearbeitung der angeschlossenen Genossenschafter fördern und unterstützen.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 200.--.
Haftung/Nachschusspflicht:
Keine persönliche Haftung oder Nachschusspflicht.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist zur Übernahme von mindestens einem Anteilschein von CHF 200.-- verpflichtet.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Nussbaum, Ernst, von Wattenwil, in Wattenwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Armin, von Lützelflüh, in Heimisbach (Trachselwald), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Christian, von Eggiwil, in Eggiwil, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hahn, Daniel, von Reichenburg, in Rapperswil SG, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köchli, Willi, von Triengen, in Moosleerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Nicole, von Wünnewil-Flamatt, in Bösingen, Kontrollstelle;
Jungo, Patrick, von Düdingen, in Plaffeien, Kontrollstelle.