Heidi Kobelt
domiciled in Altstätten, from Marbach (SG) Active mandates: Förderverein Kindergarten Mirandola Connected persons: Doris Jung Graf, Tarja Dudli, Pascale Schmid You can stay up to date through "Heidi Kobelt", please log in or register free of charge.You are now following "Heidi Kobelt"
Credit rating You can stay up to date through "Heidi Kobelt", please log in or register free of charge.You are now following "Heidi Kobelt"
|
|
Heidi Kobelt
domiciled in Maur, from Marbach (SG) Active mandates: Madeleine Kobelt Immobilien AG Connected persons: Madeleine Kobelt You can stay up to date through "Heidi Kobelt", please log in or register free of charge.You are now following "Heidi Kobelt"
Credit rating You can stay up to date through "Heidi Kobelt", please log in or register free of charge.You are now following "Heidi Kobelt"
|
Places where people with the name Heidi Kobelt live
Sectors in which people with the name Heidi Kobelt work
Other social services
Management of real estate portfolio properties
Other social services
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Heidi Kobelt
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Heidi Kobelt
Publication number: 3429195, Commercial Registry Office Zurich, (20)
almafamilia ag, in Urdorf, CHE-400.191.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2014, Publ. 1471565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobelt, Hans Ulrich, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobelt, Heidi, von Marbach SG, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2165237, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kobelt Immobilien GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CHE-193.029.894, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 08.09.2014, Publ. 1701811).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobelt, Hans Ulrich, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kobelt, Heidi, von Marbach SG, in Glattfelden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Kobelt, Peter, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Kobelt, Ueli, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Kobelt, Madeleine, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 1701811, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Antuel GmbH, in Zürich, CHE-193.029.894, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2013, Publ. 1040913).
Statutenänderung:
21.08.2014.
Firma neu:
Kobelt Immobilien GmbH.
Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.
Domizil neu:
Hegnaustrasse 29, 8602 Wangen b. Dübendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Immobilien, den An- und Verkauf von Immobilien sowie die Verwaltung und Administration auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobelt, Ueli, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kobelt, Heidi, von Marbach SG, in Glattfelden, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Kobelt, Peter, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kobelt, Hans Ulrich, von Marbach SG, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].