Tom Kobel
domiciled in Altenrhein, from Lauperswil Active mandates: Ochsentorkel Weinbau AG Connected persons: Johannes Reimann, Beat Bosshart, Harald Dornbierer You can stay up to date through "Tom Kobel", please log in or register free of charge.You are now following "Tom Kobel"
Credit rating You can stay up to date through "Tom Kobel", please log in or register free of charge.You are now following "Tom Kobel"
|
Places where people with the name Tom Kobel live
Sectors in which people with the name Tom Kobel work
Beverage production (with alcohol)
Beverage production (with alcohol)
Private persons with the name Tom Kobel
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Tom Kobel
Publication number: 3869306, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Weinbaugenossenschaft Thal, bisher in Thal, CH-320.5.004.761-5, Genossenschaftliche Traubenkelterung und Weinverwertung usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.1996, S. 5754).
Statutenänderung:
23.03.2007.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.02.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 370'520.06 und Passiven von CHF 78'937.34 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 1'120 Namenaktien zu CHF 250.--.
Firma neu:
Ochsentorkel Weinbau AG.
Sitz neu:
Degersheim.
Domizil neu:
Dorfstrasse 7, 9425 Thal.
Zweck neu:
Betrieb einer Weinkellerei sowie An- und Verkauf von Wein. Die Gesellschaft kann selbst auf eigenem oder gepachteten Rebland Weinbau betreiben, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, belasten, halten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 280'000.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 280'000.--.
Aktien neu:
1'120 Namenaktien zu CHF 250.-- [bisher: Anteilscheine: CHF 250.--].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Einladungen und Mitteilungen erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter hat mind. 1 Anteilschein zu CHF 250.-- zu übernehmen;
Eintrittsgeld CHF 10.--]. [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Ida, von Herisau, in Thal, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gredig, Balthasar, von Safien, in Thal, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobel, Ueli, von Lauperswil, in Rehetobel, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiger, Edwin, von Oberegg, in Wolfhalden, Mitglied und Protokollführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Messmer, Alfred, von Thal, in Thal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tobler, Felix, von Thal, in Thal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobel, Tom, von Lauperswil, in Altenrhein (Thal), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Reimann, Salome, von Basel, in Altenrhein (Thal), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bosshart, Beat, von Thal, in Altenrhein (Thal), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dornbierer, Harald, von Thal, in Staad SG (Thal), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reimann, Johannes, von Basel und Winterthur, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruggli & Michel Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.