Walter Klotz
domiciled in Münchenstein, from Möhlin Active mandates: Egeler Lutz AG Connected persons: Nicolas David Gütlin, Andreas Lutz, Andreas Röthlisberger and more You can stay up to date through "Walter Klotz", please log in or register free of charge.You are now following "Walter Klotz"
Credit rating You can stay up to date through "Walter Klotz", please log in or register free of charge.You are now following "Walter Klotz"
|
Places where people with the name Walter Klotz live
Sectors in which people with the name Walter Klotz work
General structural engineering
General structural engineering
Private persons with the name Walter Klotz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Walter Klotz
Publication number: HR02-1005742879, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Egeler Lutz AG, in Basel, CHE-114.942.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357766).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egeler, Martin, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röthlisberger, Dr. Andreas, von Langnau im Emmental und Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Andreas, von Wolfhalden, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Gütlin, Nicolas David, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klotz, Walter, von Möhlin, in Münchenstein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Christian, von Riehen, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005205329, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Egeler Lutz AG, in Basel, CHE-114.942.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015, S.0, Publ. 2135607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egeler, Christian, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klotz, Walter, von Möhlin, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Christian, von Riehen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5114980, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Egeler Lutz AG, in Basel, CH-270.3.014.175-1, Kleinhüningerstr. 162, 4057 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.06.2009, 29.06.2009.
Zweck:
Betrieb eines Baugeschäfts. Die Gesellschaft kann in angrenzenden Geschäftsfeldern tätig werden, sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum und andere Vermögenswerte erwerben, nutzen und verwerten.
Aktienkapital:
CHF 240'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 240'000.00.
Aktien:
240 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag und Inventarliste vom 20.06.2009 Betriebsmobiliar zum Preis von CHF 283'500.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern und soweit Adressen bekannt, ansonsten via SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lutz, Andreas, von Wolfhalden, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Egeler, Martin, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egeler, Christian, von Basel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klotz, Walter, von Möhlin, in Münchenstein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Christian, von Riehen, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adiuvo Treuhand & Consulting GmbH (CH-241.4.005.421-9), in Bättwil, Revisionsstelle.