Lars Klingenberg
domiciled in Horgen, from Zürich Active mandates: Neue Baugenossenschaft Horgen, Gestalterei GmbH Klingenberg & Schneider Connected persons: Steffen Richter, Lee-Anne La Franca, Lucia Dorn and more You can stay up to date through "Lars Klingenberg", please log in or register free of charge.You are now following "Lars Klingenberg"
Credit rating You can stay up to date through "Lars Klingenberg", please log in or register free of charge.You are now following "Lars Klingenberg"
|
Places where people with the name Lars Klingenberg live
Sectors in which people with the name Lars Klingenberg work
Management of real estate portfolio properties
Operation of design, graphics and jewellery studios
Management of real estate portfolio properties
Operation of design, graphics and jewellery studios
Private persons with the name Lars Klingenberg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lars Klingenberg
Publication number: HR02-1006116810, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Neue Baugenossenschaft Horgen, in Horgen, CHE-100.234.337, Genossenschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153413).
Domizil neu:
c/o Lars Klingenberg, Floraweg 3, 8810 Horgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aenishänslin, Christine, von Basel und Gelterkinden, in Horgen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Martin, von Horgen, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klingenberg, Lars, von Zürich, in Horgen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dorn, Lucia, von Le Chenit, in Horgen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
La Franca, Lee-Anne, von Horgen, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005153413, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Neue Baugenossenschaft Horgen, in Horgen, CHE-100.234.337, Genossenschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2018, Publ. 1004507390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rückstein, Esther, von Horgen, in Horgen, Vizepräsidentin der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klingenberg, Lars, von Zürich, in Horgen, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dorn, Lucia, von Le Chenit, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3134825, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zirkus Chnopf, in Zürich, CHE-107.483.798, Verein (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, Publ. 1976133).
Statutenänderung:
20.09.2012, 06.09.2015.
Mittel neu:
Erlös der Zirkusvorstellungen, Mitgliederbeiträge von Basis- und Gönnermitgliedern sowie Beiträge von privaten und öffentlichen Förderstellen. [gestrichen: Mittel: Erlös der Vorstellungen, Beiträge der Ehrenmitglieder und Zuwendungen aller Art.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Klingenberg, Lars, von Zürich, in Hirzel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gamper, Franziska, von Winterthur, in Hausen am Albis, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner Morf, Marianne Gabriela, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Ursula, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetsch, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.