Michael Klein
domiciled in Hilterfingen, from Zürich Active mandates: Volkshochschule Spiez-Niedersimmental Connected persons: Esther Andres, Fritz Schmucki, Annik Flühmann and more You can stay up to date through "Michael Klein", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Klein"
Credit rating You can stay up to date through "Michael Klein", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Klein"
|
Places where people with the name Michael Klein live
Sectors in which people with the name Michael Klein work
Other services in education
Other services in education
Private persons with the name Michael Klein
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Michael Klein
Publication number: HR02-1005729592, Commercial Registry Office Aargau, (400)
PLP Smartenergy AG, in Endingen, CHE-473.304.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641893).
Statutenänderung:
17.04.2023.
Firma neu:
ReEnCo - Renewable Energy Consulting & Solutions AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klein, Michaela, von Altendorf, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preuster-Drews, Wolf-Rüdiger, von Würenlingen, in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005649488, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
BC-Invest & Handels-GmbH, in Ennetbürgen, CHE-114.483.562, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2021, Publ. 1005169672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winter, Ana, von Reiden, in Ermensee, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Dr. Michael Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Dierikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005641893, Commercial Registry Office Aargau, (400)
PLP Smartenergy AG, in Endingen, CHE-473.304.018, Brühlstrasse 2, 5304 Endingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den weltweiten Handel, Import und Export von Waren sowie Dienstleistungen und Beratung im Bereich der erneuerbaren Energien sowie Projektdesign, Projektmanagement, Qualitätsmanagement, Risiko- und Krisenmanagement bei kritischen Infrastrukturen im Energiebereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 22.12.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Preuster-Drews, Wolf-Rüdiger, von Würenlingen, in Endingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, Michaela, von Altendorf, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.