Markus Kiener
domiciled in Ebnat-Kappel, from Luzern and Buttisholz Active mandates: Occasions-Markt Kiener Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Markus Kiener", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Kiener"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Kiener", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Kiener"
|
|
Markus Kiener
domiciled in Russikon, from Zetzwil Active mandates: AhornGarten GmbH Connected persons: Christine Kiener-Maurer You can stay up to date through "Markus Kiener", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Kiener"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Kiener", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Kiener"
|
|
Markus Kiener
domiciled in Lyss, from Bolligen Active mandates: Pferdeversicherungsgenossenschaft Seeland Connected persons: Esther Ryf, Andreas Studer, Jeanne Häring and more You can stay up to date through "Markus Kiener", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Kiener"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Kiener", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Kiener"
|
Places where people with the name Markus Kiener live
Sectors in which people with the name Markus Kiener work
Trading with various goods
Gardening and landscaping
Operation of an insurance company
Trading with various goods
Gardening and landscaping
Operation of an insurance company
Private persons with the name Markus Kiener
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Markus Kiener
Publication number: HR02-1005880649, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
MAWO Services AG, in Wollerau, CHE-480.721.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967807).
Statutenänderung:
30.10.2023.
Firma neu:
MedFlex Schweiz AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiener, Dr. Markus Wolfgang, von Birr, in Wettingen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Antonius Josef, von Zürich, in Laax, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Hug, Antonius, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Ablondi, Gianluca, von Oberegg, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005724751, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kiener Holz GmbH, in Diemtigen, CHE-331.342.863, Stückmatte 1, 3755 Horboden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.04.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Holzbau, die Bedachung, den Messe- und Innenausbau, die Planung und Erbringung von Bauarbeiten und Dienstleistungen aller Art, insbesondere im handwerklichen Bereich, sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 22.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kiener, Jolanda Selina, von Zwieselberg, in Horboden (Diemtigen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Daepp, Luzius Andrea, von Oppligen, in Oppligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiener, Markus Daniel, von Zwieselberg, in Zwieselberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005527312, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Chirurgie Baregg AG, in Baden, CHE-491.477.912, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970972).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ablondi, Gianluca, von Oberegg, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Antonius, von Zürich, in Laax, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bötschi, Eva Maria, von Schönholzerswilen, in Nuglar-St. Pantaleon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Michael Markus, von Wangen bei Olten, in Gunzgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassner, Christoph Stefan, von Amsoldingen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiener, Dr. Markus Wolfgang, von Birr, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kiener, Dr. Markus Wolfgang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].