Thomas Kieliger
domiciled in Freienbach, from Silenen Active mandates: Kieliger & Gregorini AG Connected persons: Alexandra Gregorini Kieliger You can stay up to date through "Thomas Kieliger", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Kieliger"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Kieliger", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Kieliger"
|
Places where people with the name Thomas Kieliger live
Sectors in which people with the name Thomas Kieliger work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Thomas Kieliger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thomas Kieliger
Publication number: 1235927, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Kieliger & Gregorini AG, in Wollerau, CHE-113.713.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S. 17, Publ. 5171896).
Statutenänderung:
06.12.2013.
Firma neu:
Kieliger&Gregorini AG.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Fällmisstrasse 30, 8832 Wilen SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Unternehmen jeglicher Grösse und Branche mit speziellem Fokus auf die Bereiche Bau, Verkehr, Infrastruktur und Human Ressources Management;
kann in den Bereichen Bau, Verkehr und Infrastruktur Handel mit Waren betreiben und kann im Personal- und Managementbereich ein Zentrum für Beratung, Ausbildung und Events führen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gregorini Kieliger, Alessandra, von Silenen und Oberhofen am Thunersee, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau];
Kieliger, Thomas, von Silenen, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau].
Publication number: 5171896, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Kieliger & Gregorini AG, in Wollerau, CH-130.3.012.508-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2007, S. 15, Publ. 4012058).
Statutenänderung:
22.06.2009.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Unternehmen jeglicher Grösse und Branche mit speziellem Fokus auf die Bereiche Bau, Verkehr, Infrastruktur und Human Resources Management;
kann in den Bereichen Bau, Verkehr und Infrastruktur Handel mit Waren betreiben und kann im Personal und Managementbereich ein Zentrum für Beratungen, Ausbildungen und Events führen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften eingehen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naef-Bosshard, Erika, von Hittnau, in Weisslingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gregorini Kieliger, Alessandra, von Silenen und Oberhofen am Thunersee, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gregorini, Alessandra, von Oberhofen am Thunersee, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kieliger, Thomas, von Silenen, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4012058, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Kieliger & Gregorini AG, in Wollerau, CH-130.3.012.508-7, Wächlenstrasse 25, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2007.
Zweck:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Unternehmen jeglicher Grösse und Branche mit speziellem Fokus auf die Bereiche Bau, Verkehr, Infrastruktur und Human Resources Management;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und kann ein Zentrum für Beratungen, Ausbildungen und Events im Personal- und Managementbereich führen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kieliger, Thomas, von Silenen, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gregorini, Alessandra, von Oberhofen am Thunersee, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Naef-Bosshard, Erika, von Hittnau, in Weisslingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.