Andreas Kiefer
domiciled in Winterthur, from Germany Active mandates: dsgn-Kiefer Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Andreas Kiefer", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Kiefer"
Credit rating You can stay up to date through "Andreas Kiefer", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Kiefer"
|
|
Andreas Kiefer
domiciled in Rothrist, from Niederbipp Active mandates: KCA KlG Connected persons: Christian Kiefer You can stay up to date through "Andreas Kiefer", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Kiefer"
Credit rating You can stay up to date through "Andreas Kiefer", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Kiefer"
|
Places where people with the name Andreas Kiefer live
Sectors in which people with the name Andreas Kiefer work
Advertising services
Toy manufacturing
Advertising services
Toy manufacturing
Private persons with the name Andreas Kiefer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andreas Kiefer
Publication number: HR01-1005771498, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
KCA KlG, in Pfaffnau, CHE-263.922.946, Am Chrüzstutz 5, 6264 Pfaffnau, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.05.2023.
Zweck:
Herstellung, Verkauf von und Handel mit Spiel- und Freizeitgeräten.
Eingetragene Personen:
Kiefer, Andreas, von Niederbipp, in Rothrist, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiefer, Christian, von Niederbipp, in Pfaffnau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004600509, Commercial Registry Office Zurich, (20)
dsgn-Kiefer, in Winterthur, CHE-457.255.829, Euelstrasse 55, 8408 Winterthur, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Onlinemarketing.
Eingetragene Personen:
Kiefer, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1356915, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ADP (Suisse) SA, bisher in Carouge GE, CHE-105.992.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 19.12.2013).
Gründungsstatuten:
04.07.1983.
Statutenänderung:
11.02.2014.
Firma neu:
ADP (Schweiz) AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ADP (Suisse) SA) (ADP (Switzerland) Ltd).
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Lerzenstrasse 10, 8953 Dietikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete der Informatik durch Entwicklung, Benutzung und Handel von Datenverarbeitungssystemen jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Beteiligungen eingehen und jegliche Handels-, Immobilien- und Finanzgeschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit diesem Zweck verbunden sind, unter Ausschluss von Immobilienbeteiligungen in der Schweiz im Sinne des Bundesgesetzes über den Erwerb von Immobilien durch Personen im Ausland. Die Gesellschaft vertritt als Tochtergesellschaft der Automatic Data Processing Europe SARL die Interessen der besagten Gesellschaft in der Schweiz. Die Gesellschaft kann in der Schweiz Zweigniederlassungen errichten. .
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Firmanummer CH-660-0391983-1 wird durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-105.992.899 ersetzt. [bisher: L'identification sous le numéro CH-660-0391983-1 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-105.992.899.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grosch, Anita, deutsche Staatsangehörige, in Winnenden, D, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hiller, Sigrid, deutsche Staatsangehörige, in Pliezhausen, D, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reschke, Claus-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Ilsfeld, D, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rupp, Thomas-Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden, D, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schinagl, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Kornwestheim, D, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kiefer, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwinter, D, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Roland, von Benken, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engel, Elena, von Genève, in Genéve, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte SA, in Meyrin, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aspa Pareras, Jordi, spanischer Staatsangehöriger, in La Garriga (ES), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schäpertöns, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Hösbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
van Tuijl, Steven, niederländischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle;
Oriol Duran, Vineta, spanischer Staatsangehöriger, in Sabadell (ES), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [bisher: Dietikon].