Annette Kelly
domiciled in Unterägeri, from Wenslingen Active mandates: VIENNA-LOUNGE GmbH Connected persons: Marcel Kunz You can stay up to date through "Annette Kelly", please log in or register free of charge.You are now following "Annette Kelly"
Credit rating You can stay up to date through "Annette Kelly", please log in or register free of charge.You are now following "Annette Kelly"
|
Places where people with the name Annette Kelly live
Sectors in which people with the name Annette Kelly work
Operation of restaurants
Operation of restaurants
Private persons with the name Annette Kelly
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Annette Kelly
Publication number: HR01-1005204889, Commercial Registry Office Zug, (170)
VIENNA-LOUNGE GmbH, in Unterägeri, CHE-290.990.703, Seestrasse 11, 6314 Unterägeri, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von gastronomischen Dienstleistungen wie den Betrieb von Bistrorestaurant, Wine-Lounge & Bar, Take-Away sowie den Handel mit Artikeln für Dekoration, Einrichtung und Wohnen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptgeschäft zu erzielen sind. Sie kann Wertschriften, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 22'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 18.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kelly, Annette, von Wenslingen, in Unterägeri, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kunz, Marcel, von Lyssach, in Unterägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005190345, Commercial Registry Office Zug, (170)
HP Health Products AG, in Zug, CHE-109.437.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2017, Publ. 3596015).
Firma neu:
HP Health Products AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HP Health Products SA en liquidation) (HP Health Products Ltd in liquidation).
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.04.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kelly, Annette, von Wenslingen, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Koller, Rudolf genannt Ruedi, von Meierskappel, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lenzi, Robert, von Gipf-Oberfrick, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belser, Benno, von Wölflinswil, in Seengen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005148881, Commercial Registry Office Zug, (170)
Healthcare Consulting Group AG, in Zug, CHE-108.698.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004818119).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kelly, Annette, von Wenslingen, in Zunzgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Rudolf genannt Ruedi, von Meierskappel, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binggeli, Peter, von Guggisberg, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].