Mike Karcher
domiciled in Lörrach, from Germany Active mandates: Gerlach AG, Basel, Zweigniederlassung Schaanwald, Gerlach AG and more Connected persons: Ernesto Carnevale, André Michel-Mitchell, Alexander Belz and more You can stay up to date through "Mike Karcher", please log in or register free of charge.You are now following "Mike Karcher"
Credit rating You can stay up to date through "Mike Karcher", please log in or register free of charge.You are now following "Mike Karcher"
|
Places where people with the name Mike Karcher live
Sectors in which people with the name Mike Karcher work
Other transportation services
Other transportation services
Private persons with the name Mike Karcher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Mike Karcher
Publication number: HR02-1005400151, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Vetsch AG, Internationale Transporte, in Buchs (SG), CHE-105.933.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2021, Publ. 1005283006).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritt, Christoph Beat, von Zürich, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karcher, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lörach (DE)]. [Berichtigung (Wohnort von Herr Karcher) des im SHAB Nr. 170 vom 02.09.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 9671 vom 30.08.2021.]
Publication number: HR02-1005298220, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Gerlach AG, in Basel, CHE-103.901.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2020, Publ. 1004863760).
Domizil neu:
St.Jakobs-Str. 222, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arroyo Rubio, Ricardo, spanischer Staatsangehöriger, in Birsfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iadisernia, Cristiano, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karcher, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritt, Christoph Beat, von Zürich, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Franz, von Quarten, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Belz, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, André, von Glarus, in Gipf-Oberfrick, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurt, Timon Nicolas, von Basel, in Seewen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005283006, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Vetsch AG, Internationale Transporte, in Buchs (SG), CHE-105.933.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 06.01.2021, Publ. 1005064637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arroyo Rubio, Ricardo, spanischer Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iadisernia, Cristiano, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karcher, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Lörach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vozza, Claudio, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Gamprin (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritt, Christoph Beat, von Zürich, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Belz, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, André, von Glarus, in Gipf-Oberfrick, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6)]. [Anpassung der RS aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]