Simona Kanapeckaite
domiciled in Zürich, from Lithuania Active mandates: Marquess Global AG, Mollymind AG and more Connected persons: Lina Malisauskaite, Viktorija Dunciene, Lina Malisauskaite and more You can stay up to date through "Simona Kanapeckaite", please log in or register free of charge.You are now following "Simona Kanapeckaite"
Credit rating You can stay up to date through "Simona Kanapeckaite", please log in or register free of charge.You are now following "Simona Kanapeckaite"
|
Places where people with the name Simona Kanapeckaite live
Sectors in which people with the name Simona Kanapeckaite work
Operation of investment companies
Services for banks and credit institutions
Fund management
Operation of investment companies
Services for banks and credit institutions
Fund management
Private persons with the name Simona Kanapeckaite
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Simona Kanapeckaite
Publication number: 3984701, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Marquess Global AG(Marquess Global SA) (Marquess Global Ltd), in Zürich, CHE-318.386.404, c/o Mutter Asset Management AG, Tödistrasse 52, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die damit zusammenhängenden Tätigkeiten in der Administration. Sie kann Zweigniederlassungen im ln- und Ausland errichten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Im Übrigen kann sie alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen mittels Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 18.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Malisauskaite, Lina, litauische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kanapeckaite, Simona, litauische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3805299, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mollymind AG(Mollymind SA) (Mollymind Ltd), in Zürich, CHE-420.882.357, c/o Mutter Asset Management AG, Tödistrasse 52, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.10.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die damit zusammenhängenden Tätigkeiten in der Administration. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Im Übrigen kann sie alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Sofern alle Aktionäre dem einberufenen Organ bekannt sind, erfolgt die Mitteilung an die Aktionäre mittels Brief, Fax oder Email, ansonsten durch einmalige Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 06.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Malisauskaite, Lina, litauische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kanapeckaite, Simona, litauische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1563007, Commercial Registry Office Zug, (170)
Mutter Asset Management AG, in Cham, CHE-327.310.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2014, Publ. 1426993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christmann, Thomas, von Zug, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kanapeckaite, Simona, litauische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neringa (LT), Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jurkuvenas, Justas, litauischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neringa (LT)];
Malisauskaite, Lina, litauische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vilnius (LT)].