Bernhard Michael Kammer
domiciled in Melchnau, from Wimmis Active mandates: anaflex GmbH, G&K Holding AG Connected persons: Gabriela Waldmeier, Maria-Louise Seiler, Carlos Alberto Gennes Sanchez and more You can stay up to date through "Bernhard Michael Kammer", please log in or register free of charge.You are now following "Bernhard Michael Kammer"
Credit rating You can stay up to date through "Bernhard Michael Kammer", please log in or register free of charge.You are now following "Bernhard Michael Kammer"
|
Places where people with the name Bernhard Michael Kammer live
Sectors in which people with the name Bernhard Michael Kammer work
Operation of general healthcare facilities
Operation of other financial institutions
Operation of general healthcare facilities
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Bernhard Michael Kammer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Bernhard Michael Kammer
Publication number: HR02-1005235224, Commercial Registry Office Berne, (36)
Medseek GmbH, in Köniz, CHE-458.611.223, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gennes Sanchez, Carlos Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Alchenstorf, mit Einzelunterschrift;
Kammer, Bernhard Michael, von Wimmis, in Melchnau, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1772409, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
anaflex GmbH, in Solothurn, CHE-114.018.030, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2014, Publ. 1325499). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Gründers vom 03.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
G&K Holding AG (CHE-303.296.494), in Solothurn, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gennes Sanchez, Carlos Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Alchenstorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kammer, Michael, von Wimmis, in Melchnau, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Trigema AG (CHE-107.872.131), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 1305137, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Medseek GmbH, in Solothurn, CHE-458.611.223, St. Niklausstrasse 5, Müllerhof, 4500 Solothurn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.2013.
Zweck:
Personalverleih sowie Vermittlung von Ärzten und Ärztinnen sowie von Pflegepersonal an Spitäler, Kliniken, Haus- und Facharztpraxen oder ähnliche Institutionen sowie im Medizinal- und Pharmabereich. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen und Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Erklärung vom 17.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Warncke, Cornelius, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
G&K Holding AG (CHE-303.296.494), in Solothurn, Gesellschafterin, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gennes Sanchez, Carlos Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Alchenstorf, mit Einzelunterschrift;
Kammer, Bernhard Michael, von Wimmis, in Melchnau, mit Einzelunterschrift.