Daniel Kamer
domiciled in Herrliberg, from Steinerberg Active mandates: Alpgenossenschaft Erlenbach Connected persons: Daniel Wipf, Hans Kägi, Hans Kamer and more You can stay up to date through "Daniel Kamer", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Kamer"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Kamer", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Kamer"
|
|
Daniel Kamer
domiciled in Ebikon, from Arth Active mandates: Schmid Architektur & Baumanagement AG Connected persons: Marcel Frey, Pascal Emanuel Galler, Martin Gasser and more You can stay up to date through "Daniel Kamer", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Kamer"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Kamer", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Kamer"
|
Places where people with the name Daniel Kamer live
Sectors in which people with the name Daniel Kamer work
Associations and federations
Architectural and engineering activities
Associations and federations
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Daniel Kamer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Kamer
Publication number: HR02-1006133204, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Schmid Architektur & Baumanagement AG, in Ebikon, CHE-103.310.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2023, Publ. 1005766037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattmann, Willy, von Luzern, in Adligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vital, Men, von Sent, in Udligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamer, Daniel, von Arth, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leupi, Thomas, von Zug, in Dietwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2202889, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Alpgenossenschaft Erlenbach, in Erlenbach ZH, CHE-102.384.781, Genossenschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2009, S. 25, Publ. 5359196).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: siehe Statuten.].Gemäss Erklärung vom 24.04.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramer-Dähler, Hans, von Steinerberg, in Herrliberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brumm-Aeberli, Verena, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nebiker Revision GmbH (CH-280.4.000.974-5), in Sissach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamer, Daniel, von Steinerberg, in Herrliberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ledermann, Robert, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Viehzuchtgenossenschaft Herrliberg, in H e r r l i b e r g , Hebung der Braunviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 245 vom 21.10.1982, S. 3354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ledergerber, Eugen, von Andwil und Waldkirch, in Herrliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Armin, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamer, Franz, von Steinerberg, in Herrliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledergerber, Peter, von Andwil SG, in Herrliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Peter, von Eggiwil, in Herrliberg, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamer, Daniel, von Steinerberg, in Herrliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.