Markus O. Kaiser
domiciled in Jona, from Biberist Active mandates: Megara AG in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Markus O. Kaiser", please log in or register free of charge.You are now following "Markus O. Kaiser"
Credit rating You can stay up to date through "Markus O. Kaiser", please log in or register free of charge.You are now following "Markus O. Kaiser"
|
Places where people with the name Markus O. Kaiser live
Sectors in which people with the name Markus O. Kaiser work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Markus O. Kaiser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Markus O. Kaiser
Publication number: 4008277, Commercial Registry Office Zug, (170)
Megara AG, in Zug, CHE-104.066.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742703).
Firma neu:
Megara AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.01.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Markus O., von Biberist, in Ronco sopra Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5762102, Commercial Registry Office Zug, (170)
Pied GmbH, in Zug, CH-170.4.000.021-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2009, S. 26, Publ. 5049154).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Markus O., von Biberist, in Jona, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Rudolf, von Wynigen, in Waltalingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 5747644, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Agamay AG, in Muttenz, CH-280.3.914.111-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2001, S. 6373).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Markus O., von Biberist, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haussmann, Lars Alexander, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.