Steve Käsermann
domiciled in Kirchlindach, from Bätterkinden Active mandates: JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH, JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH and more Connected persons: Albert Morina, Stella Trani, Alexandra Sébastienne Michèle Tarmo and more You can stay up to date through "Steve Käsermann", please log in or register free of charge.You are now following "Steve Käsermann"
Credit rating You can stay up to date through "Steve Käsermann", please log in or register free of charge.You are now following "Steve Käsermann"
|
Places where people with the name Steve Käsermann live
Sectors in which people with the name Steve Käsermann work
Trading in consumer goods
Drugstore
Management of real estate portfolio properties
Trading in consumer goods
Drugstore
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Steve Käsermann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Steve Käsermann
Publication number: HR02-1005676464, Commercial Registry Office Zug, (170)
JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH, in Zug, CHE-497.110.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005655079).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käsermann, Steve, von Bätterkinden, in Kirchlindach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vandendries, Hilde, belgische Staatsangehörige, in Zug, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005674052, Commercial Registry Office Zug, (170)
JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH, in Zug, CHE-182.069.398, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606550).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käsermann, Steve, von Bätterkinden, in Kirchlindach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vandendries, Hilde, belgische Staatsangehörige, in Zug, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004946469, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Daheim, in Nidau, CHE-100.666.961, Genossenschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4445531).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der GENOSSENSCHAFT WOGENO/COLO BIEL-BIENNE, in Biel/Bienne (CHE-102.142.723), gemäss Fusionsvertrag vom 04.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 9'209'488.10 und Fremdkapital von CHF 8'850'822.15 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten pro Anteilschein zu CHF 2'000.00 der übertragenden Genossenschaft 20 Anteilscheine zu CHF 100.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erard, Laurent, von Le Noirmont, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gygax, Robin, von Seeberg, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuzinger, Monique, von Lyss, in Biel/Bienne, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Heidi, von Heimiswil, in Bellmund, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernasconi, Daniel, von Corcelles (BE), in Biel/Bienne, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiedmer, René, von Lützelflüh, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied + Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, René, von Langnau im Emmental, in Nidau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Altwegg, Sibylle, von Basel, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Berger, Hans, von Fahrni, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Käsermann, Steve, von Bätterkinden, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus)];
Ritz, Katia, von Goms, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schläppi, Urs, von Oberthal, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].