André Kaeser
domiciled in Villars-sur-Glâne, from Bösingen Active mandates: A. Käser Consulting Connected persons: No connected person You can stay up to date through "André Kaeser", please log in or register free of charge.You are now following "André Kaeser"
Credit rating You can stay up to date through "André Kaeser", please log in or register free of charge.You are now following "André Kaeser"
|
Places where people with the name André Kaeser live
Sectors in which people with the name André Kaeser work
IT services
IT services
Private persons with the name André Kaeser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: André Kaeser
Publication number: HR02-1006066346, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
KlimaLogik AG, in Dornach, CHE-115.765.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, S.18, Publ. 5692256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gordon, Ron, deutscher und israelischer Staatsangehöriger, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Andreas, von Madiswil, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ohayon, Keinan, von Bern, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lachmund, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005954675, Commercial Registry Office Berne, (36)
Klimalogik Holding GmbH, in Münsingen, CHE-183.806.001, Alpenweg 23, 3110 Münsingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten für Tochtergesellschaften und Dritte stellen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, Tochtergesellschaften gründen, Immaterialgüterrechte und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 30.01.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Käser, Andreas, von Madiswil, in Münsingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lachmund, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ohayon, Keinan, von Bern, in Münchenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005918214, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käser Maschinen-Service GmbH, in Lyss, CHE-106.822.320, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2010, S.3, Publ. 5831528).
Statutenänderung:
23.11.2023.
Firma neu:
Lillys Gastro GmbH.
Sitz neu:
Langenthal.
Domizil neu:
Jurastrasse 18, 4900 Langenthal.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Restaurant- und Barbetrieben sowie die Durchführung und Planung von Events im Unterhalts- und Gastronomiebereich. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenzuschliessen sowie alle Geschäfte einzugehen und Verträge abzuschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 09.04.2001 die Einzelfirma "Käser Maschinen-Service", in Busswil bei Büren, mit Aktiven von CHF 153'400.26 und Passiven von CHF 80'981.30 gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2000 zum Preis von CHF 72'418.96, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 52'418.96 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käser, Andreas, von Kleindietwil, in Busswil bei Büren, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Käser-Scheidegger, Marianne, von Kleindietwil, in Busswil bei Büren, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Käser, Andrea, von Kleindietwil, in Studen BE (Studen), mit Einzelunterschrift;
Käser, Martin, von Kleindietwil, in Biel/Bienne, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bullegato, Nino, von Thun, in Worben, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bullegato, Antoinette, von Zürich, in Langenthal, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.