Christian Jundt
domiciled in Bern, from Bottmingen Active mandates: passive attack ag Connected persons: Thomas Baumgartner, Stephanie Merz, Dominic Emanuel Merz You can stay up to date through "Christian Jundt", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Jundt"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Jundt", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Jundt"
|
|
Christian Jundt
domiciled in Bern, from Bottmingen Active mandates: Rollstor AG Connected persons: Stephanie Merz, Thomas Baumgartner, Dominic Emanuel Merz and more You can stay up to date through "Christian Jundt", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Jundt"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Jundt", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Jundt"
|
Places where people with the name Christian Jundt live
Sectors in which people with the name Christian Jundt work
Advertising services
Other construction
Advertising services
Other construction
Private persons with the name Christian Jundt
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Jundt
Publication number: 2574701, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bewegungsmelder AG, in Bern, CHE-112.720.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2006, Publ. 3356166).
Firma neu:
Bewegungsmelder AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.12.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Marcel, von Roggwil (BE), in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayencourt, Nicolas, von Chamoson, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AAA services Meier + Franzelli, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Thomas, von Glarus Süd, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Engi, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jundt, Christian, von Bottmingen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2228593, Commercial Registry Office Berne, (36)
passive attack Genossenschaft, in Bern, CHE-104.778.412, Genossenschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2012, Publ. 6844228).
Statuten neu:
15.06.2015.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 1'170'015.38 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 919'182.52 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
passive attack ag.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich, Marketing, Kommunikation, Werbung, Public Relations und Druck wie Beratung, Konzeption, Verkauf und Realisation, speziell in den Bereichen Kultur- und Veranstaltungswerbung, Ambient Media und Promotion. Dies beinhaltet auch die Führung von Agenturen, die Herstellung, den Vertrieb und Handel mit Artikeln dieser Bereiche sowie die Entwicklung und Bewirtschaftung eigener Plakatstellen- und Flyerbox-Netzwerke. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, veräussern, und verwalten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und Immaterialgüterrechte erwerben und vertreiben.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: Anteilscheine zu CHF 10.--].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder in elektronischer Form.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Löschung der Bemerkung betreffend Beitrags- und Leistungspflichten aufgrund Rechtsformänderung.] [gestrichen: Pflichten: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mayencourt, Guy Nicolas, genannt Nicolas, von Chamoson, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AAA services Meier + Franzelli (CHE-107.385.138), in Bern, Revisionsstelle [bisher: AAA services Meier + Franzelli (CH-035.2.014.350-8)];
Baumgartner, Thomas, von Glarus Süd, in Münchenbuchsee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Engi, in Bern];
Merz, Stephanie, von Beinwil am See, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Jundt, Christian, von Bottmingen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Burgdorf, Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3203572, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bewegungsmelder AG, in Bern, CH-035.3.035.783-4, Monbijoustrasse 24, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.01.2006.
Zweck:
Produktion, Vertrieb und Erbringen von Dienstleistungen in und von Medien sämtlicher Art, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere im kulturellen Bereich sowie Betrieb einer Agentur für Vermittlung von Personen und Dienstleistungen;
sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
eingeschriebener Brief oder gegen Empfangsbestätigung.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Baumgartner, Thomas, von Engi, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Marcel, von Roggwil BE, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayencourt, Nicolas, von Chamoson, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jundt, Christian, von Bottmingen, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AAA services Meier + Franzelli, Bern, Revisionsstelle.