Alex Jost
domiciled in Twann, from Wynigen Active mandates: Partofina AG Connected persons: Alain Frédéric Jost, Max Jost, Dieter Jost You can stay up to date through "Alex Jost", please log in or register free of charge.You are now following "Alex Jost"
Credit rating You can stay up to date through "Alex Jost", please log in or register free of charge.You are now following "Alex Jost"
|
|
Alex Jost
domiciled in Pfungen, from Lantsch/Lenz Active mandates: A. Jost GmbH Pfungen Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Alex Jost", please log in or register free of charge.You are now following "Alex Jost"
Credit rating You can stay up to date through "Alex Jost", please log in or register free of charge.You are now following "Alex Jost"
|
Places where people with the name Alex Jost live
Sectors in which people with the name Alex Jost work
Operation of investment companies
General structural engineering
Operation of investment companies
General structural engineering
Private persons with the name Alex Jost
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alex Jost
Publication number: HR02-1005854325, Commercial Registry Office Berne, (36)
Partofina AG, in Lyss, CHE-102.688.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, S.0, Publ. 2278389). Gemäss Erklärung vom 02.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Dieter, von Wynigen, in Ligerz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Alain, von Wynigen, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Alex, von Wynigen, in Twann (Twann-Tüscherz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Max, von Wynigen, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005735233, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bauallrounder Jost GmbH, bisher in Dagmersellen, CHE-469.980.908, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2019, Publ. 1004568520).
Statutenänderung:
29.03.2023.
Firma neu:
Ferati GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o HCC AG, Talacker 41, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in der Baubranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Alexander, von Langnau im Emmental, in Dagmersellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferati, Fatlum, kosovarischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ferati, Egzona, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005275438, Commercial Registry Office Berne, (36)
Synton AG, in Moutier, CHE-105.976.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2018, Publ. 1004478273).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Dieter, von Wynigen, in Ligerz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Alex, von Wynigen, in Twann, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Marc, von Wynigen, in Brügg BE (Brügg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Max, von Wynigen, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glett, John, von Krauchthal, in Nods, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Stephan, von Mettauertal, in Biel/Bienne, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyser, Peter, von Langenbruck, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenigo-Treuhand G.m.b.H. (CHE-107.988.331), in Nidau, Revisionsstelle.