Werner Joller
domiciled in Kaltenbach, from Dallenwil Active mandates: Joller Schreinerei + Montagen GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Werner Joller", please log in or register free of charge.You are now following "Werner Joller"
Credit rating You can stay up to date through "Werner Joller", please log in or register free of charge.You are now following "Werner Joller"
|
Places where people with the name Werner Joller live
Sectors in which people with the name Werner Joller work
Repair of other goods
Repair of other goods
Private persons with the name Werner Joller
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Werner Joller
Publication number: 2555955, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Joller Schreinerei + Montagen GmbH, in Wagenhausen, CHE-188.421.559, Im Bölli 18, 8259 Kaltenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Schreinerarbeiten und Montagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Werner Joller, in Kaltenbach (Wagenhausen), gemäss Vertrag vom 10.12.2015 und Übernahmebilanz per 30.06.2015 mit Aktiven von CHF 32'282.93 und Passiven von CHF 11'935.97, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 346.96 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 17.12.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Joller, Werner, von Dallenwil, in Kaltenbach (Wagenhausen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4452350, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Hans Kohler AG, Zweigniederlassung Basel, in Basel, CH-270.9.000.253-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2007, S. 6, Publ. 4031162).
mit Hauptsitz in:
Zürich (HR Zürich).
Identifikationsnummer Hauptsitz neu:
CH-020.3.915.032-6.
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichenes Statutendatum aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 12.06.1997].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Eingetragen im Hauptregister am Hauptsitz: 27.01.1945].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Hans R., von Zollikon und Liesberg, in Küsnacht, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofacker, Heinrich, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joller, Werner, von Dallenwil, in Langnau am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dhidugong, Kalsang Tsering, von Horgen, in Stallikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüttimann, Jakob, von Weinfelden, in Widen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rennhard, Dr. Christoph, von Böttstein, in Roggliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli, Martin, von Zürich, in St. Gallenkappel, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Esslinger, Thomas, von Zürich und Bülach, in Boppelsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Daniel, von Einsiedeln, in Zürich, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüdi, Max Paul, von Heimiswil, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4020590, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Johnson Pumpen AG, in Wädenswil, CH-020.3.914.331-5, Handel mit Pumpen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2006, S. 19, Publ. 3554214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joller, Werner, von Dallenwil, in Langnau am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Linus, von Wittnau, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Charette, Stefan Maximilian, schwedischer Staatsangehöriger, in Paradiso, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutmans, Dr. Alexander, von Basel, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.