Lukas Joller
domiciled in Romoos, from Dallenwil Active mandates: Genossenschaft AGRO-Treuhand Region Sursee Connected persons: Peter Estermann, Thomas Jakob Hausheer, Vinzenz Meyer-Flühler and more You can stay up to date through "Lukas Joller", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Joller"
Credit rating You can stay up to date through "Lukas Joller", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Joller"
|
Places where people with the name Lukas Joller live
Sectors in which people with the name Lukas Joller work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Lukas Joller
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lukas Joller
Publication number: HR02-1006067759, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SEP IT AG, in St. Gallen, CHE-108.290.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004988235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter, Xaver, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joller, Lukas, von Dallenwil, in Bühler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Philippe, Urs, von Oberrohrdorf, in Effretikon (Illnau-Effretikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bregenzer, Benjamin Peter, von Kilchberg (ZH), in Stachen (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregenzer, Marc Andreas, von Ingenbohl, in Trogen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004667413, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft Agro-Treuhand Region Sursee, in Oberkirch, CHE-112.123.124, Genossenschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2017, Publ. 3878725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ithen, Josef, von Unterägeri, in Geltwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleischli, Roland, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Vinzenz, von Willisau, in Willisau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Willimann-Roth, Petra, von Schenkon, Rickenbach (LU) und Entlebuch, in Schenkon, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hausheer, Thomas, von Cham, in Steinhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Joller, Lukas, von Dallenwil, in Romoos, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3438493, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SEP Software Engineering Partner GmbH, in St. Gallen, CHE-108.290.227, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016, Publ. 3241041).
Statuten neu:
23.03.2017.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.02.2017 und Bilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 634'690.82 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 262'116.10 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 12'000 zu 100 % liberierte Aktien zu CHF 10.00.
Firma neu:
SEP IT AG.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Aktien neu:
12'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.03.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hutter, Xaver, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joller, Lukas, von Dallenwil, in Bühler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Philippe, Urs, von Oberrohrdorf, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.