Stefanie Jenni
domiciled in Wiedlisbach, from Homberg Active mandates: Dindan Solutions GmbH, io360 AG and more Connected persons: Nadine Stüber-Richard, Daniel Stüber, Nadine Stüber-Richard and more You can stay up to date through "Stefanie Jenni", please log in or register free of charge.You are now following "Stefanie Jenni"
Credit rating You can stay up to date through "Stefanie Jenni", please log in or register free of charge.You are now following "Stefanie Jenni"
|
|
Stefanie Jenni
domiciled in Merenschwand, from Bowil Active mandates: Rosa Grau by Stefanie Jenni Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Stefanie Jenni", please log in or register free of charge.You are now following "Stefanie Jenni"
Credit rating You can stay up to date through "Stefanie Jenni", please log in or register free of charge.You are now following "Stefanie Jenni"
|
Places where people with the name Stefanie Jenni live
Sectors in which people with the name Stefanie Jenni work
Manufacturing of electronic components
Other construction
Religious, political or secular associations
Trading with recreational products
Manufacturing of electronic components
Other construction
Religious, political or secular associations
Trading with recreational products
Private persons with the name Stefanie Jenni
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Stefanie Jenni
Publication number: HR02-1006008446, Commercial Registry Office Berne, (36)
Dindan Solutions GmbH, in Oberbipp, CHE-114.927.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zingg, Manuel, von Busswil bei Melchnau, in Attiswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Stefanie, von Homberg, in Wiedlisbach, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederönz, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR01-1005645314, Commercial Registry Office Berne, (36)
io360 AG, in Oberbipp, CHE-145.352.111, Kirchgasse 1a, 4538 Oberbipp, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung, die Finanzierung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, die im In- und Ausland tätig sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Wertschriften, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen und Rechtsgeschäfte für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stüber, Daniel, von Grenchen, in Oberbipp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jenni, Stefanie, von Homberg, in Wiedlisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stüber-Richard, Nadine, von Grenchen, in Oberbipp, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005631544, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kulturverein OldCapitol, in Langenthal, CHE-459.841.990, Verein (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2020, Publ. 1004876504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, Simon, von Wynigen, in Aarwangen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Schärer, Murielle, von Thörigen, in Langenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufener, Christian, von Langenthal, in Langenthal, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Jenni, Stefanie, von Homberg, in Wiedlisbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Locher, Jessica, von Hasle bei Burgdorf, in Lotzwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Appenzeller, Mathias, von Madiswil, in Langenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes [bisher: Käser, Mathias, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Seiler, Matthias, von Madiswil, in Aarwangen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].