Daniel Jenni-Buser
domiciled in Langenbruck, from Langenbruck Active mandates: Stiftung Gritt Seniorenzentrum Waldenburgertal, Jenni Handel und Dienstleistungen Connected persons: Thomas Rudin, Walter Prikoszovich, Alfred Schödler and more You can stay up to date through "Daniel Jenni-Buser", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Jenni-Buser"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Jenni-Buser", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Jenni-Buser"
|
Places where people with the name Daniel Jenni-Buser live
Sectors in which people with the name Daniel Jenni-Buser work
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Livestock and breeding
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Livestock and breeding
Private persons with the name Daniel Jenni-Buser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Jenni-Buser
Publication number: HR02-1004898597, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Regio Molkerei beider Basel AG, in Frenkendorf, CHE-108.588.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2019, Publ. 1004736929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni-Buser, Daniel, von Langenbruck, in Langenbruck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spring, Thomas, von Steffisburg, in Kleinlützel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Demarmels, Ricarda, von Andeer, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rovio].
Publication number: 6198184, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
MIBA Milchverband der Nordwestschweiz Genossenschaft, bisher in Basel, CH-280.5.910.482-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2010, S. 8, Publ. 5447014).
Gründungsstatuten:
24.04.2008.
Statutenänderung:
14.04.2011.
Sitz neu:
Aesch BL.
Domizil neu:
Andlauring 30b, 4147 Aesch BL.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Genossenschaft an die Genossenschafter erfolgen durch Zirkular und/oder durch Publikation in Bauernzeitungen (deutsch und französisch).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni-Buser, Daniel, von Langenbruck, in Langenbruck, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Werner, von Bourrignon und Matzendorf, in Bourrignon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebetez, André, von Lajoux JU, in Montfaucon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritter-Riggenbach, Max, von Wenslingen, in Wenslingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreiber, Daniel, von Wegenstetten, in Wegenstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Banga, Christian, von Münchenstein, in Münchenstein, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Daniel, von Balsthal, in Lugnez, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Aregger, Thomas, von Luzern, in Läufelfingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Beuret, Boris, von Le Bémont JU, in Corban, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frossard, Roger, von Muriaux, in Saignelégier, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thomann, Christoph, von Walterswil BE, in Niederdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5955054, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Emmi Pasticceria SA, bisher in Luzern, CH-100.3.019.837-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2009, S. 12, Publ. 5186062).
Gründungsstatuten:
25.03.1997.
Statutenänderung:
14.12.2010.
Firma neu:
Regio Molkerei beider Basel AG.
Sitz neu:
Frenkendorf.
Domizil neu:
Flachsackerstrasse 100, 4402 Frenkendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verarbeitung und die Vermarktung von Milch, Milchprodukten und anderen Lebensmitteln, insbesondere von Konsummilch und Frischprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals im Umfang von CHF 2'500'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die weitere Adresse wird gestrichen.] [gestrichen: Weitere Adresse: Hasli, 6032 Emmen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmidli, Eugen, von Schwarzenberg, in Bettwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-100.9.021.758-3), in Luzern, Revisionsstelle (wie bisher);
Muri, Robert, von Oberkirch, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Reinach AG];
Heim, Markus, von Neuendorf, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni-Buser, Daniel, von Langenbruck, in Langenbruck, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brücker, Bruno, von Bürglen UR, in Schenkon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conrad, Reto, von Davos, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].