Roland Jeitziner
domiciled in Münchenbuchsee, from Naters Active mandates: VALN Holding AG, Substance Management SA and more Connected persons: Marc Schlup, Anna Hügli, Martin Samuel Willi and more You can stay up to date through "Roland Jeitziner", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Jeitziner"
Credit rating You can stay up to date through "Roland Jeitziner", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Jeitziner"
|
Places where people with the name Roland Jeitziner live
Sectors in which people with the name Roland Jeitziner work
Operation of investment companies
Architectural and engineering activities
Operation of other financial institutions
Other social services
Religious, political or secular associations
Services regarding management consulting
Notary and advocate office
Operation of investment companies
Architectural and engineering activities
Operation of other financial institutions
Other social services
Religious, political or secular associations
Services regarding management consulting
Notary and advocate office
Private persons with the name Roland Jeitziner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roland Jeitziner
Publication number: HR03-1006090156, Commercial Registry Office Berne, (36)
RJ Beteiligungen AG, in Langenthal, CHE-473.162.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2016, Publ. 3039065).
Statutenänderung:
27.06.2024.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)]. Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Sirius A Holding AG, in Langenthal (CHE-479.284.182), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruf, Peter Prof. Dr., von Murgenthal, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeitziner, Roland, von Naters, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR03-1006090153, Commercial Registry Office Berne, (36)
Notariat und Advokatur Langenthal GmbH, in Langenthal, CHE-477.185.149, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238125). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Prof. Dr. iur. Peter Ruf AG, in Langenthal (CHE-288.385.674), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeitziner, Roland, von Naters, in Münchenbuchsee, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Sirius A Holding AG (CHE-479.284.182), in Langenthal, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR01-1006090104, Commercial Registry Office Berne, (36)
VALN Holding AG, in Langenthal, CHE-483.947.548, c/o Prof. Dr. iur. Peter Ruf AG, Brauihof 2, 4900 Langenthal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.06.2024, 90 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der RJ Beteiligungen AG, in Langenthal (CHE-473.162.675), wofür - gegen eine zusätzliche Bareinlage von CHF 10'000.00 - 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief oder durch E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 28.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jeitziner, Roland, von Naters, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.