Balz Jegge
domiciled in Altstätten, from Siselen and Küsnacht (ZH) Active mandates: PWS PharmaWholeSale International AG in Liquidation, Venovebe AG and more Connected persons: Thomas Emil Hafner You can stay up to date through "Balz Jegge", please log in or register free of charge.You are now following "Balz Jegge"
Credit rating You can stay up to date through "Balz Jegge", please log in or register free of charge.You are now following "Balz Jegge"
|
Places where people with the name Balz Jegge live
Sectors in which people with the name Balz Jegge work
Trading in consumer goods
Operation of other financial institutions
Fiduciary services
Trading in consumer goods
Operation of other financial institutions
Fiduciary services
Private persons with the name Balz Jegge
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Balz Jegge
Publication number: 3229589, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PWS PharmaWholeSale International AG, in Volketswil, CHE-107.285.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2014, Publ. 1786207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäfer, Rachel, von Zollikon, in Dubai (AE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häfliger, Joel, von Schüpfheim, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jegge, Balz, von Küsnacht ZH, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Swissrevi AG (CHE-103.950.766), in Kreuzlingen, Revisionsstelle [bisher: Swissrevi AG (CH-440.3.000.524-8)].
Publication number: 4624722, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
UNIVERSAL MONTAGEN GMBH, bisher in Altstätten, CH-320.4.054.497-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 18.12.2003, S. 11, Publ. 2037308).
Gründungsstatuten:
04.12.2003.
Statutenänderung:
18.08.2008.
Sitz neu:
Walzenhausen.
Domizil neu:
Güetli 160, 9428 Walzenhausen.
Zweck neu:
Die Firma bezweckt : Übernahme von Montageaufträgen im Bereich Sanitär-, Heizung, Wasser- und Sprinkleranlagen auf eigene Rechnung und Rechnung Dritter. Handel mit Waren aller Art. Verwaltung von Kapitalanlagen und Vermögenswerten aller Art, Tätigung von kommerziellen Finanzgeschäften auf eigene oder fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Grundeigentum erwerben und veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jegge, Balz, von Küsnacht ZH und Sisseln, in Hinterforst (Altstätten), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Albert, von Appenzell, in Romanshorn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 19'000);
Fischer, Isabel Katharina, von Romanshorn, in Egg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.
Publication number: 4602420, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Tendere AG in Liquidation, in St. Gallen, CH-320.3.054.710-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2008, S. 14, Publ. 4507602).
Liquidationsadresse:
c/o Balz Jegge, Neufeldstrasse 5, 9450 Altstätten. [gestrichen: Liquidationsadresse: c/o Balz Jegge, Baumrütiweg 7, 9453 Hinterforst].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jegge, Balz, von Küsnacht ZH, in Altstätten, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hinterforst (Altstätten)].