Marian Jancuska
domiciled in Kosice, from Slowakische Republik Active mandates: INFRA - Investments GmbH Connected persons: Markus Felix Spillmann You can stay up to date through "Marian Jancuska", please log in or register free of charge.You are now following "Marian Jancuska"
Credit rating You can stay up to date through "Marian Jancuska", please log in or register free of charge.You are now following "Marian Jancuska"
|
Places where people with the name Marian Jancuska live
Sectors in which people with the name Marian Jancuska work
Services for banks and credit institutions
Services for banks and credit institutions
Private persons with the name Marian Jancuska
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marian Jancuska
Publication number: HR02-1005208478, Commercial Registry Office Zug, (170)
INFRA - Investments GmbH, in Zug, CHE-384.510.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286823).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Pascal, von Naters, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jancuska, Marian, slowakischer Staatsangehöriger, in Kosice (SK), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Spillmann, Markus Felix, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4286823, Commercial Registry Office Zug, (170)
INFRA - Investments GmbH(INFRA - Investments LLC) (INFRA - Investments Sàrl), in Zug, CHE-384.510.165, c/o Sielva Management SA, Gubelstrasse 11, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2018.
Zweck:
Ermöglichung und Unterstützung des Zugriffs auf Kryptowährungen, des Umtauschs von Kryptowährungen gegen das Fiatgeld und der damit verbundenen Transaktionen durch Einsatz von Automaten sowie sämtliche damit zusammenhängende Aktivitäten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.05.2018 3 Bitcoins (BTC), wofür 200 Stammanteile zu je 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 24.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jancuska, Marian, slowakischer Staatsangehöriger, in Kosice (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmid, Pascal, von Naters, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.